Orden de 8 de noviembre de 1979 por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a don Basilio Sánchez-Altomuro Vera.
Orden de 23 de noviembre de 1979 por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a doña Dolores Martínez de la Hidalga Broto.
Orden de 28 de noviembre de 1979 por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a doña María del Pilar Castañeda García.
Orden de 26 de noviembre de 1979 por la que consolidan su situación de en Servicios Civiles los Jefes del Ejército de Tierra que a continuación se indican.
Orden de 22 de noviembre de 1979 por la que se acuerdan los nombramientos de los funcionarios de la Carrera Fiscal que se citan.
Real Decreto 2792/1979, de 10 de diciembre, por el que se nombra Jefe de los Servicios de Intendencia de la V Región Militar al General Intendente del Ejército de Tierra don Martín de Oleza Costa.
Real Decreto 2793/1979, de 10 de diciembre, por el que se nombra Jefe de Artillería del Ejército al General de División del Ejército de Tierra don Víctor Castro Sanmartín.
Orden de 4 de diciembre de 1979 por la que se dispone el cese como Subdirector general para la Reforma de la Gestión del Gasto Público, perteneciente a la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público, a don Jesús Palacios Rodrigo.
Orden de 4 de diciembre de 1979 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general para la Reforma de la Gestión del Gasto Público, perteneciente a la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público, a don Francisco Ripoll Prados.
Resolución de la Junta del Puerto de Castellón de la Plana por la que se nombra Depositario-Pagador a don Eduardo Felip Morato.
Corrección de errores de la Orden de 17 de septiembre de 1979 por la que se elevan a definitivos los nombramientos provisionales de los Inspectores numerarios de Enseñanza Media designados por Orden de 25 de septiembre de 1978.
Real Decreto 2794/1979, de 16 de noviembre, por el que se promueve a la categoría c) y se nombra Magistrado del Tribunal Central de Trabajo a don José Luis Falcó García.
Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales por la que se incluye con carácter definitivo en el grupo «A» de la escala docente de Universidades Laborales al personal que ha superado las pruebas correspondientes.
Orden de 5 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don Manuel de la Higuera González Profesor agregado de «Fisiología general y especial» de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid