Real Decreto 1159/1980, de 13 de junio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Avila don Emilio Contreras Ortega.
Real Decreto 1160/1980, de 13 de junio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Granada don Luis Sánchez-Harguindey Pimentel.
Real Decreto 1161/1980, de 13 de junio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Zaragoza don Francisco Laina García.
Real Decreto 1162/1980, de 13 de junio, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Santander a don Emilio Contreras Ortega.
Resolución de 2 de mayo de 1980, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra, en virtud de oposición, funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Artes Gráficas.
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila el Notario de Madrid don Eloy Sanchez Torres por haber cumplido la edad reglamentaria.
Real Decreto 1163/1980, de 13 de junio, por el que se asciende al empleo de Teniente General del Ejército de Tierra al General de División del Ejército de Tierra don Francisco Mendivil Oliver.
Real Decreto 1164/1980, de 13 de junio, por el que se dispone cese como Director de la Seguridad del Estado don Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.
Real Decreto 1165/1980, de 13 de junio, por el que se dispone cese como Subsecretario del Interior don Julio Camuñas y Fernández-Luna.
Real Decreto 1166/1980, de 13 de junio, por el que se nombra Director de la Seguridad del Estado a don Francisco Laina García.
Real Decreto 1167/1980, de 13 de junio, por el que se nombra Subsecretario del Interior a don Luis Sánchez-Harguindey Pimentel.
Orden de 7 de mayo de 1980 por la que se nombra Secretario del Conservatorio Superior de Música de Valencia a don Santiago Sansaloni Alcocer, Profesor Auxiliar numerario del centro.
Orden de 7 de mayo de 1980 por la que se nombra Subdirector en el Conservatorio Superior de Música de Valencia a don José Rosell Pons, Profesor Especial numerario del Centro.
Resolución de 18 de abril de 1980, de la Dirección General de Enseñanzas Medias-Presidencia del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, por la que se nombra funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de dicho Organismo a los opositores que se mencionan.
Real Decreto 1168/1980, de 6 de junio, por el que se dispone el cese de don Joaquín Echávarri Ruano en el cargo de Delegado de Trabajo de Gerona.
Real Decreto 1169/1980, de 13 de junio, por el que cesa como Secretario general Técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones don José Manuel Serrano Alberca.
Real Decreto 1170/1980, de 13 de junio, por el que se nombra Secretario general Técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a don Antonio Botella García.
Orden de 31 de marzo de 1980 por la que se nombra a don Juan Andrés Muñoz García Profesor agregado de «Estructura e Instituciones económicas españolas en relación con las extranjeras» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia.
Resolución de 10 de marzo de 1980, de la Universidad de Valencia, por la que se nombran Funcionarios de Carrera de la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos a los opositores aprobados en las pruebas selectivas convocadas por dicho Organismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid