Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone el cese de don Ildefonso Nadal Romero como Subdirector general de Cartografía y Publicaciones.
Orden de 31 de julio de 1980 por la que se nombra a don José María Raposo Pique Subdirector general de Cartografía y Publicaciones.
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se dispone el cese de don Fernando Gil Nieto como Delegado provincial de Turismo en Salamanca.
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se nombra Delegado provincial de Turismo en Zamora a don Claudio Pedrero Rodríguez.
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se nombra Delegado provincial de Turismo en Salamanca a don José Cavero Iglesias.
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se nombra a don Paulino San Emeterio Colina Secretario general del Fondo de Regulación y Ordenación del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, por la que se nombra funcionarios de carrera de la Escala de Arquitectos a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por dicho Organismo.
Orden de 29 de mayo de 1980 por la que se nombra a don Fernando Manero Miguel, Profesor agregado de «Geografía general y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid