Orden de 2 de septiembre de 1980 por la que se establece el orden escalafonal que le corresponde al personal que obtuvo destino por esta Presidencia del Gobierno en el concurso número 94 de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Orden de 5 de septiembre de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad del Comandante de Ingenieros don José Bernal Sanjuán.
Orden de 11 de septiembre de 1980 por la que se adjudican con carácter definitivo los destinos o empleos civiles del concurso número noventa y cuatro bis (94 bis) de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Orden de 5 de septiembre de 1980 por la que se declara jubilado forzoso por cumplir la edad reglamentaria a don Juan Amengual Nadal, Juez de Distrito.
Resolución de 5 de septiembre de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo a don Francisco Fernández de Arévalo Delgado, Registrador de la Propiedad de Almagro, por incompatibilidad con el cargo de Notario.
Resolución de 8 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se nombra Secretario de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid a don Mario Buisán Bernad.
Corrección de errores del Real Decreto 1671/1980, de 28 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, con carácter honorífico, al Coronel de dicha Arma y Escala, en situación de retirado, don Fabián Vicente del Valle.
Orden de 20 de septiembre de 1980 por la que se nombra Jefe del Gabinete Técnico del señor Subsecretario de este Departamento a don Luis Negro Carrillo.
Orden de 20 de septiembre de 1980 por la que se nombra Jefe del Gabinete Técnico de la Comisión Nacional del Juego en este Ministerio a don Angel García del Vello Espadas.
Resolución de 18 de agosto de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Victorino Figueiras González.
Resolución de 18 de agosto de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don Lorenzo Calatayud de la Hoz como Secretario general de la Dirección General de la Policía.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don José Luis Fernández Dopico como Jefe del Gabinete de Coordinación de la Dirección de la Seguridad del Estado.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don José Cepeda Bravo como Comisario general de Seguridad Ciudadana.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don Angel Moneva Moneva como Comisario general de Documentación.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don Eduardo Pérez Angulo como Jefe de la División de Personal.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don Jesús Hernández Rodríguez como Jefe Superior de Policía de Oviedo.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don Miguel Fernández Robles como Jefe Superior de Policía de Canarias.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don Eutiquiano de Prado Andrés como Jefe Superior de Policía de Valladolid.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don Genuino Nicolás Navales García como Jefe Superior de Policía de Zaragoza.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el nombramiento de don José Luis Fernández Dopico como Secretario general de la Dirección General de la Policía.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el nombramiento de don Genuino Nicolás Navales García como Comisario general de Seguridad Ciudadana.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el nombramiento de don Miguel Fernández Robles como Comisario general de Documentación.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el nombramiento de don Jesús Caballero Gallego como Jefe de la División de Personal.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el nombramiento de don Emilio Sánchez Lorente como Jefe superior de Policía de Oviedo.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el nombramiento de don Carlos E. Gómez de Ramón Oñoro como Jefe superior de Policía de Valladolid.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el nombramiento de don Luis Guillermo Ortega Peñamaría como Jefe superior de Policía de Zaragoza.
Resolución de 12 de agosto de 1980, de la Junta del Puerto de Málaga, por la que se publica el nombramiento de Depositario-Pagador de este puerto a favor de don Bernabé Dávila Grana.
Orden de 11 de junio de 1980 por la que se confirma en propiedad en sus destinos a los Psicólogos designados por Orden de 9 de julio de 1976, salvo en lo que se refiere a doña Natividad García Docio, a quien se asigna la plaza de Palencia.
Orden de 1 de septiembre de 1980 por la que se nombran Vocales titulares y suplentes de la Junta Coordinadora de Formación Profesional.
Orden de 9 de septiembre de 1980 por la que se nombran funcionarios de carrera a cursillistas de 1937, adjudicándoseles número de Registro de Personal y destino provisional.
Orden de 4 de septiembre de 1980 por la que se declara al Secretario de la Magistratura de Trabajo número 1 de Burgos, don Manuel Barros Gómez, en la situación de excedencia voluntaria.
Orden de 2 de agosto de 1980 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional Veterinario, con expresión de su fecha de nacimiento y del número de Registro de Personal correspondiente.
Resolución de 16 de septiembre de 1980, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se dispone el cese de don Rogelio Matilla Barrientos como Delegado provincial de Turismo en Tarragona.
Resolución de 31 de julio de 1980, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se subsana error en la lista de funcionarios de Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación, nombrados con fecha 3 de julio del presente año.
Resolución de 21 de agosto de 1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que se dispone el cese de don Arsenio Gallego Chacón en el cargo de Jefe de Estudios del Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero del Atlántico y se nombra para sustituirle a don Juan M. López García.
Resolución de 21 de agosto de 1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que se dispone el cese de don Fernando José Lago Díaz en el cargo de Secretario del Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero del Atlántico y se nombra para sustituirle a don Alvaro Gómez Cons.
Resolución de 30 de agosto de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se adjudica plaza a los opositores aprobados en la especialidad de Análisis Clínicos de la Seguridad Social.
Resolución de 2 de septiembre de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 2 de septiembre de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 3 de septiembre de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 3 de septiembre de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 3 de septiembre de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se nombra a doña Aurora Gloria Egido Martínez Profesor agregado de «Literatura española» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se nombra a don José Carlos Mainer Baqué, Profesor agregado de «Literatura española» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se nombra a don Jaime Toribio Pérez Profesor agregado de «Dermatología médico-quirúrgica y Venereología» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se nombra a don Emilio Murcia Navarro Profesor agregado de «Geografía (general física y humana)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se nombra a don Angel García Sanz, Profesor agregado de «Historia Económica mundial y de España» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se nombra a don Piero Luigi Tedde de Lorca, Profesor agregado de «Historia económica mundial y de España» de la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de la Universidad Complutense.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se nombra a don Ramón Garrabou Segura Profesor agregado de «Historia económica mundial y de España» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia.
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se nombra a don Miguel Avilés Fernández Profesor agregado de «Historia moderna, universal y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santander.
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se nombra a don Vicente Ernesto Belenguer Cebriá Profesor agregado de «Historia moderna, universal y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Palma de Mallorca.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid