Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del interior del Coronel honorario de Infantería don Juan Mena de la Cruz.
Corrección de errores de la Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de funcionarios de plazas no escalafonadas de la Presidencia del Gobierno, cerrada al 31 de diciembre de 1979.
Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Antonio Elías Martinena.
Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Jesús Núñez Hernández.
Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Miguel Angel García-Mina Oraá.
Real Decreto 1968/1980, de 29 de septiembre, por el que se nombra Director del Museo del Ejército al Teniente General del Ejército don Federico Gómez de Salazar y Nieto.
Real Decreto 1969/1980, de 29 de septiembre, por el que se nombra Segundo Jefe de Tropas de la Octava Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Pontevedra al General de División del Ejército don Fernando Rivera Iglesias.
Real Decreto 1970/1980, de 29 de septiembre, por el que se nombra Gobernador militar de la plaza y provincia de Tarragona al General de Brigada de Infantería don Manuel Melchor Scott-Glendonwyn.
Real Decreto 1971/1980, de 29 de septiembre, por el que se nombra Gobernador militar de la plaza y provincia de Huelva al General de Brigada de Caballería don José Tena-Dávila Morugán.
Real Decreto 1972/1980, de 29 de septiembre, por el que se nombra Jefe de Ingenieros de la Primera Región Militar al General de Brigada de Ingenieros don Alberto Moreiras López.
Real Decreto 1973/1980, de 29 de septiembre, por el que se nombra Jefe de los Servicios de Intendencia de la Cuarta Región Militar al General Intendente del Ejército don Luis Soler Bordetas.
Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se nombra funcionarios en prácticas a los opositores aprobados en la oposición al Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro, convocada por Orden ministerial de 13 de junio de 1979.
Resolución de 3 de septiembre de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda, por la que se hacen públicos los números de Registro de Personal asignados por la Dirección General de la Función Pública a los funcionarios del Organismo que se integran en la nueva Escala Técnica, conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 2220/1979, de 6 de julio.
Orden de 10 de septiembre de 1980 por la que se nombra Asesor especial del excelentísimo señor Ministro a don Camilo Valdecantos Pascual.
Real Decreto 1974/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Luís Mardones Sevilla en el cargo de Subsecretario de Agricultura.
Real Decreto 1975/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Antonio Gil-Alberdi y Ruiz de Zárate en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Real Decreto 1976/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Luis García García en el cargo de Presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA).
Real Decreto 1977/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Manuel Rodríguez Molina como Secretario general Técnico del Ministerio de Agricultura.
Real Decreto 1978/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Luis García Ferrero en el cargo de Director general de la Producción Agraria.
Real Decreto 1979/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Antonio Sáez Illobre en el cargo de Director general de Industrias Agrarias.
Real Decreto 1980/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Claudio Gandarias Beascoechea en el cargo de Director general del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA).
Real Decreto 1981/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Antonio Herrero Alcón en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
Real Decreto 1982/1980, de 3 de octubre, por el que cesa en el cargo de Jefe de la División Regional Agraria del Duero don Luis Delgado Santaolalla.
Real Decreto 1983/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Subsecretario de Agricultura a don José Luis García Ferrero.
Real Decreto 1984/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) a don Luis Mardones Sevilla.
Real Decreto 1985/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) a don Claudio Gandarias Beascoechea.
Real Decreto 1986/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Secretario general Técnico del Ministerio de Agricultura a don Antonio Herrero Alcón.
Real Decreto 1987/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Director general de la Producción Agraria a don Luis Delgado Santaolalla.
Real Decreto 1988/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Director general de Industrias Agrarias a don José Manuel Rodríguez Molina.
Real Decreto 1989/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Director general del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) a don Arturo Díez Marijuán.
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que cesa como Director del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero don Arturo Díez Marijuán (A01AG1415), del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios, por la que se nombra funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Nivel Superior del FORPPA.
Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en Organismos periféricos del Instituto Nacional de Meteorología.
Real Decreto 1990/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Luis Izaguirre Robledo como Director general del Instituto Nacional de la Salud.
Real Decreto 1991/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Alfredo Fernández Barrios en el cargo de Delegado Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Badajoz.
Real Decreto 1992/1980, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Joaquín Gómez Chaparro en el cargo de Delegado Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Córdoba.
Real Decreto 1993/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra a don Carlos Mestre Rossi Director general del Instituto Nacional de la Salud.
Real Decreto 1994/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Delegado Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Badajoz a don Fernando Turégano Valiente.
Real Decreto 1995/1980, de 3 de octubre, por el que se nombra Delegado Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Córdoba a don Alfredo Fernández Barrios.
Orden de 14 de agosto de 1980 por la que se nombra a don José Manuel García Díaz de Villegas Catedrático numerario del grupo XXII de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Santander.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid