Orden de 31 de diciembre de 1980 por la que se declara jubilado forzoso en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don Mariano Fernández Uribarri.
Orden de 31 de diciembre de 1980 por la que se declara jubilado forzoso en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don Jaime Ferrer Amengual.
Resolución de 5 de enero de 1981, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra al Notario, en situación de excedencia voluntaria, don Francisco del Hoyo Villameriel, Notario de Valladolid.
Real Decreto 126/1981, de 14 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, pasando a la situación de reserva, al Coronel de Infantería don Manuel Dávila Jalón.
Real Decreto 127/1981, de 23 de enero, por el que se nombra Director de Mutilados al General de División del Ejército don Alejandro Manrique López.
Real Decreto 128/1981, de 24 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Domingo Jiménez Riutort.
Real Decreto 129/1981, de 24 de enero, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Luis Sáez Larumbe.
Orden de 22 de enero de 1981 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales del Estado, con expresión de su fecha de nacimiento y del número de Registro de Personal correspondiente.
Real Decreto 130/1981, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de don Francisco Gutiérrez de Luna y Cámara como Director general de Servicios de la Secretaría de Estado de Turismo.
Orden de 4 de diciembre de 1980 por la que se renueva la composición de la Junta Asesora de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos.
Resolución de 23 de enero de 1981, de la Dirección General de Administración Local, por la que se otorgan nombramientos interinos a favor de funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Administración Local para las plazas que se citan.
Orden de 24 de noviembre de 1980 por la que se nombra a don Antonio Prieto Hernández de Tejada Profesor agregado del grupo XXIV, «Pascicultura y Jardinería», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Real Despacho de 7 de enero de 1981 por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres a don José Mateos García.
Real Despacho de 7 de enero de 1981 por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Huesca a don Pedro Jesús Vitrián Esparza.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid