Real Decreto 543/1981, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de don Mariano Baena del Alcázar como Secretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 544/1981, de 27 de marzo, por el que se nombra Secretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno a don Miguel Beltrán Villalva.
Real Decreto 545/1981, de 27 de marzo, por el que se nombra Secretario para las Actividades Legislativas a don Antonio Vázquez Guillén.
Corrección de erratas de la Orden de 23 de enero de 1981 por la que se dispone la publicación de la relación de funcionarios del Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo del Estado, cerrada al 31 de diciembre de 1980.
Real Decreto 546/1981, de 27 de marzo, por el que se asciende al empleo de General Consejero Togado del Ejército al General Auditor del Ejército don Eugenio Miñón Ferreiro.
Real Decreto 547/1981, de 27 de marzo, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Ingenieros al Coronel de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Francisco Arnaiz Torres.
Real Decreto 548/1981, de 27 de marzo, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Jaime Farré Albiñana.
Real Decreto 549/1981, de 27 de marzo, por el que se asciende al empleo de General Intendente del Ejército al Coronel Intendente del Ejército don Fernando Fernández Fernández.
Real Decreto 550/1981, de 27 de marzo, por el que se asciende al empleo de General Intendente del Ejército al Coronel Intendente del Ejército don José Tobalina Gómez.
Orden de 18 de marzo de 1981 por la que se nombra a don José Joaquín Tarazaga López Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, en representación del Consejo del País Valenciano.
Orden de 18 de marzo de 1981 por la que se nombra a don Joaquín Soto Guinda Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, en representación del Ministerio de Hacienda.
Resolución de 5 de marzo de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de méritos en el Cuerpo Farmacéutico de Sanidad Nacional.
Orden de 21 de enero de 1981 por la que se nombra a don Antonio Guillamón Fernández Profesor agregado de «Fundamentos biológicos de la personalidad y Psicofisiología» (a término), de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid