Real Decreto 626/1981, de 6 de marzo, por el que se dispone el cese de don Luis Torres Caplane como Jefe del Gabinete del Vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa.
Orden de 10 de marzo de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Economía y Comercio del Comandante de Artillería retirado don Ignacio Santiago Díaz de Durana.
Resolución de 6 de marzo de 1981, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso de traslados 1/1980 para la provisión de vacantes en el Cuerpo Auxiliar a extinguir.
Real Decreto 627/1981, de 6 de abril, por el que se dispone que el General Intendente general del Ejército don José Benito Pellicer pase a la situación de reserva.
Corrección de errores de la Orden de 10 de enero de 1981 por la que se aprueba la relación definitiva de funcionarios del Cuerpo Especial de Guardería Forestal del Estado, referida a 31 de diciembre de 1978.
Orden de 13 de marzo de 1981 sobre declaración de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la profesión del Corredor colegiado de Comercio don Manuel Morales Zazo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid