Real Decreto 742/1981, de 24 de abril, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado general del Gobierno en Cataluña don Josep Meliá Pericás.
Real Decreto 743/1981, de 24 de abril, por el que se nombra Delegado general del Gobierno en Cataluña a don Juan Rovira Tarazona.
Resolución de 23 de marzo de 1981, de la Secretaria Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilada por cumplimiento de la edad reglamentaria a doña Francisca Rubí Gea, Oficial de la Administración de Justicia en situación de excedencia voluntaria.
Real Decreto 744/1981, de 21 de abril, por el que se nombra Jefe de Estado Mayor de la Capitanía General de Canarias al General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Juan Rotger Crespi.
Real Decreto 745/1981, de 21 de abril, por el que se nombra Jefe de Estado Mayor de la Séptima Región Militar al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Julián Martínez-Simancas García.
Real Decreto 746/1981, de 21 de abril, por el que se nombra Jefe de Artillería de la Capitanía General de Canarias al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Mariano Bernal Aguarón.
Real Decreto 747/1981, de 21 de abril, por el que se nombra Jefe de Ingenieros de la Capitanía General de Canarias al General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Francisco de Arnaiz Torres.
Real Decreto 748/1981, de 21 de abril, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada XI al General de Brigada de Infantería don Prudencio Pedrosa Sobral.
Real Decreto 749/1981, de 21 de abril, por el que se nombra Segundo Jefe de Tropas de Baleares y Jefe de Tropas de Mallorca al General de División del Ejército don Julio Feliú Bordoy.
Real Decreto 750/1981, de 24 de abril, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado del Gobierno en «Tabacalera, S. A.», don Rafael Gimeno de la Peña.
Real Decreto 751/1981, de 24 de abril, por el que se nombra Delegado del Gobierno en «Tabacalera, S. A.», a don Joaquín Soto Guinda.
Orden de 1 de abril de 1981 por la que se designan Vocales de la Junta Superior Coordinadora de Política Tabaquera.
Orden de 9 de abril de 1981 por la que cesa como Subdirector general de Empresas y Participaciones Estatales don Jesús J. de Ramón-Laca Cotorruelo.
Orden de 22 de abril de 1981 por la que se nombra Subdirector general de Empresas y Participaciones Estatales a don José Piñas Caba.
Corrección de erratas de la Resolución de 1 de diciembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 25 de febrero de 1981, de la Junta Administrativa de Obras Públicas de las Palmas, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Real Decreto 752/1981, de 24 de abril, por el que el excelentísimo señor don Francisco González García cesa en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
Real Decreto 753/1981, de 24 de abril, por el que se nombra Rector Magnifico de la Universidad de Sevilla al excelentísimo señor don Guillermo Jesús Jiménez Sánchez.
Orden de 13 de marzo de 1981 por la que se nombra a don Miguel Angel Galán Serrano Profesor agregado de «Química Técnica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.
Orden de 20 de marzo de 1981 por la que se dispone el cese de don Juan Alcoba Enríquez como Consejero Asesor de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación en Almería.
Orden de 20 de marzo de 1981 por la que se nombran a don Manuel Cáliz Cáliz y don Diego Fernández Fernández Consejeros Asesores de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación en Almería.
Orden de 11 de abril de 1981 por la que se nombra Secretario general del Patronato de Promoción de la Formación Profesional a don Augusto Gely Gutiérrez.
Orden de 14 de abril de 1981 por la que se rectifica la de 18 de marzo, que adscribe con carácter definitivo al Centro Nacional de Formación Profesional de Murcia «Puente Tocinos», Centro Nacional de Formación Profesional «Infante Don Juan Manuel» e Instituto Politécnico Nacional de Murcia al Profesorado afectado por la creación de los dos primeros Centros.
Orden de 30 de marzo de 1981 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Vigo por fallecimiento del señor Trueba de la Cantolla.
Resolución de 10 de marzo de 1981, de la Dirección General de Política Financiera, por la que se publica el Escalafón del Cuerpo de Corredores Colegiados de Comercio, totalizado en 31 de diciembre de 1980.
Orden de 30 de marzo de 1981 por la que se nombra a don Indalecio Rego Fernández Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones.
Orden de 30 de marzo de 1981 por la que se nombra a don Luis Azcárraga Pérez Caballero Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones.
Orden de 30 de marzo de 1981 por la que se nombra a don Antonio Valdés y González Roldán Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones.
Orden de 13 de abril de 1981 por la que se nombra a don José Luis de Azcárraga y Bustamante Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones.
Orden de 13 de abril de 1981 por la que se nombra a don Jesús Santos Rein Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones.
Orden de 13 de abril de 1981 por la que se nombra a don Francisco Lozano Vicente Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones.
Resolución de 6 de abril de 1981, de la Dirección General de Administración Local, por la que se otorgan nombramientos interinos a favor de funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Administración Local para las plazas que se citan.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid