Resolución de 27 de marzo de 1981, de la Secretaría Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se nombra a dos Médicos Forenses para atender los servicios de información toxicológica en el Departamento Central del Instituto Nacional de Toxicología.
Real Decreto 758/1981, de 24 de abril, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Caballería don José Alvarez de Toledo y Mencos.
Real Decreto 759/1981, de 24 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Luis Miranda González.
Real Decreto 760/1981, de 24 de abril, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería, con carácter honorífico, al Coronel de dicha Arma, Caballero Mutilado Permanente de Guerra, don Antonio Ocaña Muller.
Real Decreto 761/1981, de 24 de abril, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería, con carácter honorífico, al Coronel de dicha Arma, Caballero Mutilado Permanente de Guerra, don Antonio García Porta.
Real Decreto 762/1981, de 24 de abril, por el que se dispone cese en el cargo de Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central don José Alvarez de Toledo López.
Orden de 11 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Patología general, Propedéutica y Enfermedades esporádicas» de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León a don Paulino García Partida.
Orden de 12 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia a doña Esther Simón Martínez.
Orden de 12 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Derecho internacional privado» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca a don Antonio Ortiz-Arce de la Fuente.
Orden de 12 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga a don Angel Rodríguez Reymond.
Orden de 12 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Derecho Internacional público» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo a don Luis Ignacio Sánchez Rodríguez.
Orden de 12 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Derecho Internacional privado» de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona a doña Victoria Abellán Honrubia.
Orden de 12 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Derecho Internacional privado» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante a don José Luis Iglesias Buhigues.
Orden de 12 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura a don Jorge Fernández Tarrago.
Orden de 12 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla a don Francisco Gil Martínez.
Orden de 30 de marzo de 1981 por la que se adjudica la adjuntía de «Farmacología» (Medicina) de la Universidad de Alicante a don Alfredo Orts Buchón, en virtud de concurso de traslado.
Resolución de 9 de abril de 1981, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra a los señores que se citan funcionarios de carrera de dicho Organismo en la categoría de Colaboradores Científicos.
Resolución de 9 de abril de 1981, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra a los señores que se citan funcionarios de carrera de dicho Organismo en la categoría de Colaboradores Científicos.
Resolución de 9 de abril de 1981, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra a los señores que se citan funcionarios de carrera de dicho Organismo en la categoría de Investigadores Científicos.
Resolución de 9 de abril de 1981, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra a los señores que se citan funcionarios de carrera de dicho Organismo en la categoría de Investigadores Científicos.
Resolución de 9 de abril de 1981, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra a los señores que se citan funcionarios de carrera de dicho Organismo en la categoría de Titulados Superiores Especializados.
Real Decreto 763/1981, de 24 de abril, por el que se dispone el cese de doña María Luisa Cano de Santayana y Ortega en el cargo de Delegado de Trabajo de Soria.
Real Decreto 764/1981, de 24 de abril, por el que se nombra Delegado de Trabajo de Soria a don César Augusto Escribano de Gordo.
Orden de 8 de abril de 1981 por la que cesa el Técnico Comercial del Estado don Juan Simón Matutano en el cargo de Delegado regional de Economía y Comercio en Palma de Mallorca.
Orden de 22 de abril de 1981 por la que cesa el Técnico Comercial del Estado don Luis Carderera Soler en el cargo de Subdirector general de Transacciones Comerciales e Invisibles.
Orden de 22 de abril de 1981 por la que se nombra a don Luis Valero Artola, Técnico Comercial del Estado, Subdirector general de Transacciones Comerciales e Invisibles.
Orden de 6 de marzo de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Cardiología» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia a don Vicente López Merino.
Real Despacho de 11 de marzo de 1981 por el que se declara en situación de supernumerario a don Marcelino Cabanas Rodríguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid