Orden de 24 de abril de 1981 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Enrique Thomas de Carranza y Luque.
Orden de 24 de abril de 1981 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Francisco Javier Chapa y Galíndez, Marqués de los Arcos.
Orden de 24 de abril de 1981 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Ignacio Aguirre Borrell.
Real Decreto 807/1981, de 6 de mayo, por el que se nombra Subinspector de Tropas y Servicios de la Octava Región Militar y Gobernador militar de la Plaza y Provincia de La Coruña al General de División del Ejército don José María Alvarez de Toledo y Mencos.
Real Decreto 808/1981, de 6 de mayo, por el que se nombra Gobernador militar de la Plaza de Bilbao y Provincia de Vizcaya al General de División del Ejército don Jesús González Garzón.
Orden 360/90019/1981, de 6 de mayo, por la que se dispone cese en el cargo de Ordenador Delegado de Pagos para, la Administración Central del Ejército el General Intendente del Ejército don Rafael Muñoz de Azpizua.
Resolución de 10 de marzo de 1981, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hacen públicos los nombramientos de funcionarios de carrera de las pruebas selectivas (turno libre) para cubrir plazas de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos en la plantilla de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 2 de mayo de 1981 sobre nombramiento de Jefe adjunto del Gabinete Técnico del excelentísimo señor Ministro.
Orden de 26 de febrero de 1981 por la que se nombra a don José María Drake Moyano Profesor agregado de «Electrónica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna.
Corrección de errores de la Orden de 9 de diciembre de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Historia de la Lengua y de la Literatura francesas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia a don Javier del Prado Biezma.
Real Despacho de 6 de abril de 1981 por el que se declara jubilado por cumplir la edad reglamentaria a don Antonio Cancio Morenza, Magistrado en situación de supernumerario.
Acuerdo de 13 de abril de 1981, de la Comisión Permanente, por la que se proveen Secretaria de Juzgados de Paz, entre personal con Título de Aptitud.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid