Real Decreto 1167/1981, de 19 de junio, por el que se dispone que el General de División del Ejército don Juan Somoza Iglesias pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 6 de abril de 1981 por la que se nombra a don Francisco José Murillo Araujo Profesor agregado de «Genética» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
Orden de 7 de abril de 1981 por la que se nombra a don Ramón María Serrera Contreras Profesor agregado de «Historia de América e historia de la colonización española (historia de América)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.
Orden de 9 de abril de 1981 por la que se nombra a don Jacinto Choza Armenta Profesor agregado de «Antropología» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.
Orden de 13 de abril de 1981 por la que se nombra a don Francisco López Aguayo Profesor agregado de «Cristalografía, Mineralogía y Mineralotecnia» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid.
Real Decreto 1168/1981, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don José Barea Tejeiro en el cargo de Secretario de Estado para la Seguridad Social.
Real Decreto 1169/1981, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don José Antonio Sánchez Velayos en el cargo de Director general de Servicios del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social.
Real Decreto 1170/1981, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Jesús García-Villoslada Quintanilla en el cargo de Delegado de Trabajo de Alava.
Real Decreto 1171/1981, de 19 de junio, por el que se nombra a don José Antonio Sánchez Velayos para el cargo de Secretario de Estado para la Seguridad Social.
Real Decreto 1172/1981, de 19 de junio, por el que se nombra a don Rafael Ortiz Cervello para el cargo de Delegado de Trabajo de Alava.
Orden de 2 de junio de 1981 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales a los señores que se citan.
Orden de 11 de junio de 1981 por la que se nombra Presidente de la Comisión de Coordinación de la Siderurgia Integral a don José María Martín Oviedo.
Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se nombra a don Emilio Magdalena Carreño Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones en representación de RENFE.
Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se nombra a don Jesús de Ramón-Laca Cotorruelo Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, en representación del Ministerio de Hacienda.
Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se nombra a don Carlos Romero Batallán Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, en representación del Consejo General de Castilla y León.
Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se nombra a don José Alberto Pradera Jáuregui Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, en representación del Gobierno Vasco.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid