Orden de 4 de junio de 1981 por la que se nombra a don José Manuel Pérez de Petinto y Alonso Martínez para el cargo de Decano de los Médicos Forenses de Madrid.
Resolución de 16 de mayo de 1981, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Notario de Jerez de la Frontera don Manuel Gómez-Reino Pedreira por haber cumplido la edad reglamentaria de setenta y cinco años.
Resolución de 22 de junio de 1981, de la Secretaria Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se acuerda nombrar a los Auxiliares de la Administración de Justicia que se relacionan para las vacantes que se indican.
Real Decreto 1266/1981, de 19 de junio (rectificado), por el que se promueve al empleo de Contralmirante Ingeniero al Capitán de Navío Ingeniero don Francisco Arenas Arenas.
Real Decreto 1267/1981, de 19 de junio (rectificado), por el que se promueve al empleo de Contralmirante Ingeniero al Capitán de Navío Ingeniero don Mariano Blanco González.
Resolución de 26 de junio de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el cese de don Emilio Sánchez Lorente como Jefe Superior de Policía de Oviedo.
Resolución de 26 de junio de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el nombramiento de don Jorge Sánchez Velayos como Jefe de la División de Personal.
Resolución de 26 de junio de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el nombramiento de don Juan Miguel Sánchez Crespo como Jefe Superior de Policía de Oviedo.
Orden de 13 de mayo de 1981 por la que se nombra Profesores adjuntos de Universidad a los señores que se citan en virtud de recurso para las disciplinas que se mencionan.
Orden de 17 de junio de 1981 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que habiendo superado las fases de la oposición libre convocada por Orden de 19 de febrero de 1979 se citan.
Resolución de 8 de junio de 1981, de la Dirección General de Administración Local, por la que se nombra a don Alfonso Aldea Marinero Interventor interino del Ayuntamiento de Ciudadela (Baleares).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid