Real Decreto 1402/1981, de 13 de julio, por el que se dispone que durante la ausencia del Presidente del Gobierno le sustituya en el ejercicio de sus funciones el Ministro de la Presidencia.
Orden de 27 de marzo de 1981 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escalas masculina y femenina, a los que superaron las pruebas selectivas convocadas por Ordenes de 15 y 20 de marzo de 1980.
Real Decreto 1403/1981, de 9 de julio, por el que se nombra segundo Jefe de Tropas de la Novena Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Málaga al General de División del Ejército don Enrique Puga Cruz.
Real Decreto 1404/1981, de 9 de julio, por el que se nombra segundo Jefe de Tropas de la Séptima Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Oviedo al General de División del Ejército don Vicente Llorca Llorca.
Real Decreto 1405/1981, de 9 de julio, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Caballería «Jarama» y Gobernador militar de la plaza y provincia de Salamanca al General de Brigada de Caballería don Fernando Márquez Patiño.
Real Decreto 1406/1981, de 9 de julio, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio número VII al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Felipe de Acuña López-Nuño.
Real Decreto 1407/1981, de 11 de julio, por el que se dispone cese en el destino de la Dirección de Infraestructura del Mando Superior de Apoyo Logístico del Ejército el General Subinspector Ingenieros de Construcción don Fructuoso Freire Beceiro.
Corrección de erratas de la Orden de 25 de mayo de 1981 por la que se nombra funcionarios del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, en la especialidad de Gestión y Liquidación, a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas y de formación, para la integración en el citado Cuerpo, convocada por Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de noviembre de 1980.
Corrección de errores de la Orden de 15 de junio de 1981 por la que se nombra Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que han superado las fases de la oposición libre convocada por Orden de 15 de febrero de 1980.
Orden de 25 de junio de 1981 por la que se designa Vocal del Patronato del Conjunto Arqueológico de Itálica a don José María Benjumea y Fernández-Angulo.
Orden de 30 de junio de 1981 por la que se dispone el cese de don Manuel Camacho y de Ciria como Subdirector general de Acción Territorial.
Orden de 1 de julio de 1981 por la que se nombra a don Amado Giménez Precioso Subdirector general de Acción Territorial.
Acuerdo de 15 de junio de 1981, de la Comisión Permanente, por el que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia, rama de Juzgados.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid