Real Decreto 1630/1981, de 31 de julio, por el que se nombra Presidente de la Comisión Nacional para la Celebración del V Centenario del Descubrimiento de América al Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Resolución de 8 de junio de 1981, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso anunciado para provisión de vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos del Registro Civil.
Real Decreto 1631/1981, de 20 de julio, por el que se dispone que el General de División del Ejército don José Cano Medrano pase, a petición propia, a la situación de reserva.
Orden de 15 de mayo de 1981 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de la Policía Nacional al Brigada de dicho Cuerpo don Antonio Navas Jiménez.
Orden de 25 de mayo de 1981 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de la Policía Nacional al Brigada de dicho Cuerpo don Ausencio Gómez Castaño.
Orden de 25 de junio de 1981 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de la Policía Nacional al Brigada de dicho Cuerpo don Antonio Fernández Marina.
Orden de 5 de junio de 1981 por la que se nombra a don José Manuel Gandullo Gutiérrez Catedrático del grupo VIII de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 8 de junio de 1981 por la que se nombra Catedrático del grupo II de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia a don Joaquín Motos Izquierdo.
Corrección de errores de la Orden de 15 de junio de 1981 por la que se nombran Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que han superado las fases de la oposición libre convocada por Orden de 15 de febrero de 1980.
Corrección de errores de la Orden de 15 de junio de 1981 por la que se nombran Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que han superado las fases de la oposición libre convocada por Orden de 15 de febrero de 1980.
Real Decreto 1632/1981, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Diego Jesús Dueñas Jiménez en el cargo de Delegado de Trabajo de Jaén.
Real Decreto 1633/1981, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Lorente Mansilla en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Zaragoza.
Real Decreto 1634/1981, de 24 de julio, por el que se nombra a don Luis Enrique Oliver Narbona para el cargo de Delegado territorial de Sanidad y Seguridad Social en Alicante.
Real Decreto 1635/1981, de 24 de julio, por el que se nombra a don Diego Jesús Dueñas Jiménez para el cargo de Delegado territorial de Sanidad y Seguridad Social en Almería.
Real Decreto 1636/1981, de 24 de julio, por el que se nombra a don Félix Calatayud Medina para el cargo de Delegado territorial de Sanidad y Seguridad Social.
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de junio de 1981, del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, por la que, en aplicación de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de octubre de 1980, se nombra funcionario de carrera en la Escala de Administrativos de dicho Organismo.
Orden de 15 de junio de 1981 por la que se designan los miembros de la Comisión Asesora para la adquisición de obras de arte contemporáneas.
Real Despacho de 2 de julio de 1981 por el que se acuerda el nombramiento de los Magistrados que se citan.
Acuerdo de 15 de junio de 1981, de la Comisión Permanente, por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Antonio Matarredona Terol, Juez de Distrito excedente.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid