Orden de 10 de julio de 1981 por la que pasan a la situación de «en expectativa de servicios civiles», varios Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra.
Real Decreto 1832/1981, de 20 de agosto, por el que se dispone el cese de don Javier Suárez-Vence Santiso como Delegado del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en la provincia de Pontevedra.
Resolución de 9 de junio de 1981, del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, por la que se aprueba la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación pormenorizada de los funcionarios de la escala auxiliar del Organismo.
Corrección de erratas de la Resolución de 30 de junio de 1981, de la Dirección del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por la que se nombra funcionario público propio del Organismo a los opositores aprobados correspondientes a la convocatoria para cubrir vacantes de Guarda.
Real Decreto 1833/1981, de 20 de agosto, por el que se nombran Consejeros del Banco de España.
Resolución de 13 de julio de 1981, de la Subsecretaría de Transportes, Turismo y Comunicaciones, por la que se resuelve concurso de méritos para proveer una vacante de destino en este Ministerio entre Funcionarios de Carrera de los Cuerpos Superiores del Departamento.
Real Decreto 1834/1981, de 20 de agosto, por el que se dispone el cese de don Gerardo González Martín como Delegado provincial del Ministerio de Cultura en Pontevedra.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid