Orden de 25 de agosto de 1981 por la que se hace pública la lista única de aprobados y se nombra funcionarios interinos en prácticas del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a los opositores de la asignatura «Lengua y Literatura gallega», aprobados en el concurso-oposición, convocado por Orden de 28 de mayo de 1980.
Orden de 25 de agosto de 1981 por la que se hace pública la lista única de aprobados y se nombra funcionarios interinos en prácticas del Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato a los opositores que se citan, aprobados en el concurso-oposición, convocado por Orden de 27 de febrero.
Orden de 28 de agosto de 1981 por la que se nombra Maestros de Taller interinos a los aspirantes que han superado las pruebas de la oposición libre convocada para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial y se hace pública la lista de aprobados en situación de expectativa de destino en la referida oposición.
Orden de 28 de agosto de 1981 por la que se nombra Profesores interinos a los aspirantes que han superado las pruebas de la oposición libre convocada para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial y se hace pública la lista de aprobados en situación de expectativa de destino en la referida oposición.
Real Decreto 1886/1981, de 20 de agosto, por el que se dispone el cese de don Leoncio Rodríguez Martín en el cargo de Delegado de Trabajo de Pontevedra.
Real Decreto 1887/1981, de 20 de agosto, por el que se nombra a don Luis Cisnal Gredilla para el cargo de Delegado de Trabajo de Pontevedra.
Resolución de 16 de julio de 1981, del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por la que se nombra funcionario público propio del Organismo a los opositores aprobados correspondientes a la convocatoria para cubrir vacantes de Ingeniero Técnico Agrícola.
Resolución de 16 de julio de 1981, del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por la que se nombra funcionario público propio del Organismo a los opositores aprobados correspondientes a la convocatoria para cubrir vacantes de Geólogo.
Resolución de 17 de julio de 1981, de la Dirección del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco, por la que se nombra funcionarios de carrera en la Escala de Oficiales Principales a don Marcos Ortiz Lucía y a doña Paloma Pérez Ortega.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid