Orden de 10 de septiembre de 1981 por la que se otorgan por «adjudicación directa» los destinos que se mencionan al personal que se cita.
Real Decreto 2183/1981, de 18 de septiembre, por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Marcial Fernández Montes, Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid.
Real Decreto 2184/1981, de 18 de septiembre, por el que se nombra Jefe de Artillería de la División de Infantería Motorizada «Maestrazgo número 3» al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor», don Enrique Gimeno González Miranda.
Real Decreto 2185/1981, de 21 de septiembre, por el que se nombra Jefe de Artillería de la Sexta Región Militar al General de Brigada de Artillería don Elías Gallardo Ruano.
Real Decreto 2186/1981, de 21 de septiembre, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor de la Novena Región Militar al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Francisco Lázaro Rodríguez.
Orden de 29 de julio de 1981 por la que se anula el ingreso en el Cuerpo de Profesorado de EGB de doña María de los Angeles Mínguez Pastor y doña María del Rosario Tudela Martínez, llevado a cabo por Orden de 20 de enero de 1981.
Orden de 14 de septiembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Pablo Quintana Fábrega como Subdirector general del Control de Entidades Gestoras de la Seguridad Social, por pase a otro destino.
Orden de 14 de septiembre de 1981 por la que se nombra a don José Ferrer Callaved Subdirector general de Control de Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
Resolución de 7 de septiembre de 1981, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Letrados de este Organismo a la persona que se cita.
Orden de 11 de septiembre de 1981 por la que se dispone el nombramiento de diversos cargos del FORPPA, con nivel orgánico de Subdirección General.
Resolución de 1 de agosto de 1981, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se hace pública la relación del personal rural que se integra en la Escala de Clasificación y Reparto, Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación.
Resolución de 11 de septiembre de 1981, de la Dirección General de Administración Local, por la que se aprueba la permuta de los cargos de los Secretarios en propiedad de los Ayuntamientos de La Torre de Esteban Hambrán y Méntrida, ambos de la provincia de Toledo.
Real Despacho de 2 de septiembre de 1981 por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Miguel Moreno Mocholí, Magistrado del Tribunal Supremo.
Real Despacho de 21 de septiembre de 1981 por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Luis Santos Jiménez Asenjo, Magistrado del Tribunal Supremo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid