Orden de 19 de septiembre de 1981 por la que se nombra Presidente de la Junta Nacional del Patronato de Protección a la Mujer, a don Oscar García Siso.
Real Decreto 2291/1981, de 2 de octubre, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de la Guardia Civil al Coronel de la Guardia Civil don Buenaventura López Ruano.
Real Decreto 2292/1981, de 2 de octubre, por el que se asciende al empleo de General de División de la Guardia Civil al General de Brigada de la Guardia Civil don Antonio Hermosilla Bernardín, nombrándole Subdirector de la Guardia Civil.
Real Decreto 2293/1981, de 2 de octubre, por el que se nombra Vicesecretario general del Consejo Nacional de Educación a don Carlos Díaz de la Guardia y Troyano.
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se adjudica la plaza de «Bioquímica (Genética molecular). (Facultad de Ciencias) de la Universidad de Madrid-Complutense, en virtud de concurso de traslado, al Profesor adjunto de Universidad don Julián Perera González.
Orden de 28 de julio de 1981 por la que se nombra a don José Blat Jimeno, Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Educación y Ciencia.
Orden de 28 de julio de 1981 por la que se nombra a don Carlos Blesa Rodríguez Jefe del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
Orden de 30 de julio de 1981 por la que se nombra a don Carlos Rodríguez Olivar Maestro de Taller de «Hornos» de la Escuela-Fábrica de Cerámica de Madrid.
Orden de 17 de agosto de 1981 por la que se adjudica, en virtud de concurso de traslado, la adjuntía de «Biología» (Facultad de Medicina) de la Universidad de Zaragoza a la Profesora adjunta de Universidad doña María Jesús Azanza Ruiz.
Orden de 17 de agosto de 1981 por la que se adjudica, en virtud de concurso de traslado, la adjuntía de «Geografía de España» (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza a la Profesora adjunta de Universidad doña Mercedes Molina Ibáñez.
Orden de 3 de septiembre de 1981 por la que se nombra a don Juan Ignacio Mengual Cabezón, Profesor agregado de «Termología» de la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 25 de septiembre de 1981 por la que se adjudica destino en virtud de concurso de traslado a varios Profesores adjuntos de Universidad.
Orden de 25 de septiembre de 1981 por la que se rectifican errores y omisiones de la Orden de 1 de julio de 1981 por la que se nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.
Orden de 28 de septiembre de 1981 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato a don Javier Saínz Sánchez y a don Emilio Cid Fernández.
Orden de 28 de septiembre de 1981 por la que se rectifica la de 1 de junio de 1981, en la que se nombraban funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato de «Lengua y Cultura vascas».
Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que cesa en el cargo de Subdirectora general de Ordenación Académica de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, doña María del Carmen Martí de Veses Puig.
Orden de 1 de octubre de 1981 por la que se nombra Subdirector general de Ordenación Universitaria, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, del Ministerio de Educación y Ciencia, a don José María Souvirón Morenilla.
Acuerdo de 14 de septiembre de 1981, de la Comisión Permanente, por el que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Vicente Vivar Alameda, Juez de Distrito en situación de excedencia voluntaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid