Orden de 29 de septiembre de 1981 por la que se dispone el cese como Oficial mayor del Ministerio de Cultura de don Francisco de Asís Serrano Castilla.
Orden de 29 de septiembre de 1981 por la que se nombra Oficial mayor del Ministerio de Cultura a don Francisco Sobrao Martínez.
Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone el cese de doña Piedad García-Escudero Márquez como Subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura.
Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone el cese de don José Muñoz Contreras como Vicesecretario general Técnico del Ministerio de Cultura.
Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se nombra Subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Secretaría General Técnica a doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma.
Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se nombra Vicesecretario general Técnico del Ministerio de Cultura a don Amado Giménez Precioso.
Orden de 16 de octubre de 1981 por la que se aprueba el expediente para cubrir la plaza de Director de las Bibliotecas Populares y se nombra a doña Alicia Dina Girón García como Directora de las Bibliotecas Populares.
Orden de 21 de octubre de 1981 por la que se dispone el cese a petición propia del excelentísimo señor don José Manuel Pita Andrade como Director del Museo Nacional del Prado.
Orden de 21 de octubre de 1981 por la que se nombra Director del Museo Nacional del Prado al excelentísimo señor don Federico Sopeña Ibáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid