Orden de 14 de septiembre de 1981 por la que se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo Técnico de Administración Civil. (Continuación.)
Real Decreto 2678/1981, de 2 de octubre, por el que se promueve a la categoría de Fiscal a don Miguel Gutiérrez Carbonell.
Real Decreto 2679/1981, de 19 de octubre, por el que se promueve a la categoría de Fiscal a don Antonio Salinas Casado.
Real Decreto 2680/1981, de 12 de noviembre, por el que se dispone el pase al grupo «B» del General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, don Tomás Sánchez Sanjuán.
Real Decreto 2681/1981, de 16 de noviembre, por el que se dispone que el General Auditor del Ejército don Pedro Fernández Somoza pase a la situación de Reserva Activa.
Orden de 14 de noviembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Felipe Turiel Sandín como Subdirector general de Operaciones Financieras de la Administración General del FORPPA.
Real Decreto 2682/1981, de 13 de noviembre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de doña Carmela García-Moreno Teixeira como Directora general de Juventud y Promoción Socio-cultural.
Real Decreto 2683/1981, de 13 de noviembre, por el que se dispone el cese del Delegado provincial del Ministerio de Cultura en Badajoz.
Resolución de 5 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Administración Local, por la que se dispone la publicación del Escalafón de Depositarios de Fondos de Administración Local, totalizado en 30 de septiembre de 1981.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid