Orden de 5 de noviembre de 1981 por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a don Francisco Domínguez Leiva.
Orden de 19 de noviembre de 1981 por la que cesa en el cargo de Subdirector general de lo Contencioso de la Dirección General de lo Contencioso del Estado don Manuel Pérez Tejedor.
Orden de 19 de noviembre de 1981 por la que se nombra Subdirector general de lo Contencioso de la Dirección General de lo Contencioso del Estado a don Jesualdo Domínguez-Alcahud Monge.
Corrección de errores de la Resolución de 9 de junio de 1981, del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, por la que se aprueba la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación pormenorizada de los funcionarios de la Escala Auxiliar del Organismo.
Orden de 23 de noviembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Pedro Linares Márquez de Prado como Subdirector general de Ayudas y Medios del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Orden de 23 de noviembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Félix Marín Marín como Subdirector general de Administración del SENPA.
Orden de 23 de noviembre de 1981 por la que se nombra Subdirector general de Ayudas y Medios del SENPA a don Miguel Mas Requena.
Orden de 23 de noviembre de 1981 por la que se nombra Subdirector general de Administración del SENPA a don Pedro Linares Márquez de Prado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid