Corrección de errores de la Ley 43/1981, de 9 de noviembre, sobre creación de Cuerpos de Personal Docente para los Institutos Politécnicos Nacionales Marítimo-Pesqueros.
Conflicto positivo de competencia número 191/1981, acumulado al conflicto número 63/1981, entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con el Decreto 45/1981, de 16 de marzo, del Gobierno Vasco, y el Real Decreto 2869/1980, de 30 de diciembre.
Acuerdo de 25 de septiembre de 1981, de cooperación en el dominio de la pesca entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República de Cabo Verde, y anexo, firmado en Madrid.
Orden de 26 de noviembre de 1981 por la que se dictan normas generales de procedimiento para los concursos de traslados de Cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias durante el presente curso académico.
Corrección de errores del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación.
Orden de 10 de noviembre de 1981 por la que se otorgan por adjudicación directa los destinos que se mencionan al personal que se cita.
Real Decreto 2761/1981, de 24 de noviembre, por el que se dispone el pase al grupo «B» del General de Brigada de Infantería de Marina don Justo Pérez Ortiz.
Real Decreto 2762/1981, de 27 de noviembre, por el que se dispone que el General Subinspector Ingeniero de Construcción don José Gil Soler pase a la situación de Reserva Activa.
Orden 360/90040/1981, de 23 de noviembre, por la que se nombra Presidente de la Junta Regional de Contratación de la Séptima Región Militar al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Angel García-Pumarino y González.
Real Decreto 2763/1981, de 13 de noviembre, por el que se nombra a don Emilio Ferrín Nogales Interventor del Consejo de Incautación de la Empresa «Hilaturas y Tejidos Andaluces, S. A.».
Real Decreto 2764/1981, de 13 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Hilario Alvarez Fernández como Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Badajoz.
Real Decreto 2765/1981, de 27 de noviembre, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Badajoz a don Juan Chamorro González.
Real Decreto 2766/1981, de 27 de noviembre, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Jaén a don Luis María Diosdado García.
Orden de 16 de septiembre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Lengua inglesa» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada a don Fernando Serrano Valverde.
Corrección de errores de la Orden de 20 de julio de 1981 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Derecho político» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante a don Carlos de Cabo Martín.
Orden de 20 de noviembre de 1981 por la que se nombra Subdirector general de Formación Profesional del Instituto Nacional de Empleo a don Justo Sánchez Fortea.
Real Decreto 2767/1981, de 13 de noviembre por el que se nombra Director provincial de Cultura en Badajoz a don Hilario Alvarez Fernández.
Resolución de 24 de noviembre de 1981, de la Comisión designada para juzgar el concurso-oposición para la provisión de seis plazas de Letrados al servicio del Tribunal Constitucional, por la que se señala día, hora y lugar en que tendrá efecto el sorteo de los aspirantes que superaron la fase de concurso, al objeto de determinar el orden de actuación de los mismos en los ejercicios de la oposición.
Resolución de 20 de noviembre de 1981, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad a la relación mensual 10/81, de admitidos y excluidos a pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado.
Orden de 24 de noviembre de 1981 por la que se constituye el Tribunal examinador para el concurso-oposición para ingreso en la Carrera Diplomática.
Corrección de errores de la Orden 111/19015/1981, de 17 de noviembre, por la que se convoca el concurso de méritos número 1/1981 para la provisión de vacantes correspondientes al Cuerpo General Administrativo de la Administración Militar.
Resolución de 26 de noviembre de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se nombran los Tribunales y se señala la fecha del comienzo de los ejercicios de la oposición para ingreso en la Escuela Superior de Policía, convocada por Resolución de 30 de abril de 1981 («Boletín Oficial del Estado» número 111, de 9 de mayo).
Corrección de errores de la Orden de 13 de julio de 1981 por la que se declara desierto el concurso de acceso a las cátedras de «Geografía general» de la Facultad de Filosofía y Letras de las Universidades de Extremadura, Cádiz, Córdoba, León y País Vasco. (Sección de Geografía e Historia de Vitoria).
Resolución de 13 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Personal, por la que se segrega una plaza de la lista de vacantes del concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato entre Profesores agregados del mismo nivel, convocada por Orden de 8 de mayo de 1981 («Boletín Oficial del Estado» del 18).
Acuerdo de 3 de noviembre de 1981, de la Comisión Permanente, por el que se anuncia concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia, rama de Juzgados, para la provisión de las plazas vacantes que se indican, en los Juzgados que se mencionan.
Resolución de 19 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de La Rioja, referente a la oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Delineante de esta Diputación.
Resolución de 23 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de La Coruña, referente a la oposición para la provisión libre de cinco plazas de Auxiliares administrativos.
Resolución de 24 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Valencia, referente a la oposición libre para provisión de tres plazas de Técnicos de Administración General para los servicios económicos de esta Corporación.
Resolución de 24 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de Siero, referente al concurso-oposición para cubrir una plaza vacante de Encargado de Microfilmado y Archivo.
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se concede la aprobación de diez prototipos de básculas de diferentes usos domésticos, marca «Stube», modelos «11110», «11410», «14100», «14110», «3470», «14210», «17730», «2200», «17750» y «7400».
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se concede prórroga de circulación en la aprobación temporal concedida al equipo auxiliar para conexión a surtidores de carburantes para utilizar en régimen de autoservicio, marca «Koppens», modelo «Mercury-T».
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se concede la aprobación de ocho modelos de jeringuillas médicas de materia plástica para usar una sola vez, marca «Ico-Estéril», de capacidades 2, 5, 10 y 20 ml., de las que cuatro son con como «record» (fino) y las otras cuatro con cono «luer» (americano).
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se propone la aprobación de doce modelos de jeringuillas médicas de materia plástica para usar una sola vez, marca «Fabersanitas», de capacidades 2, 5, 10 y 20 ml.
Resolución de 26 de noviembre de 1981, del Consejo Rector de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que se dictan las actuaciones previas para preparación de las elecciones para renovación de las Juntas Provinciales y Ministerialese de MUFACE.
Real Decreto 2768/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Alfredo Hernández Hernández.
Real Decreto 2769/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Emilio Cerdá Jiménez.
Real Decreto 2770/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Luis Borja Hernández y Emilio Borja Borja.
Real Decreto 2771/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a José Rodríguez Pascual y Nicomedes Peiró Bolta.
Real Decreto 2772/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a José Enrique Martins Barro.
Real Decreto 2773/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Miguel Giles Flores.
Real Decreto 2774/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Luis Campos Jiménez.
Real Decreto 2775/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Agustín Díaz Blanco.
Real Decreto 2776/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a José Luis de la Horra Martín.
Real Decreto 2777/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Renato Grisso.
Real Decreto 2778/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta a Felipe Vives Arnáu.
Real Decreto 2779/1981, de 4 de septiembre, por el que se indulta a Roberto Paniagua Susinos.
Real Decreto 2780/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta a Juan Segovia Mora Figueroa.
Real Decreto 2781/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta a Francisco Javier Sisamón Rodríguez.
Real Decreto 2782/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Antonio Tartilán González.
Real Decreto 2783/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Francisco García Cobles.
Real Decreto 2784/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Dionisio Carro Toral.
Real Decreto 2785/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Manuel Bernardo Pellón Boada.
Real Decreto 2786/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Leonardo Espeso del Campo.
Real Decreto 2787/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Manuel Toscano Rodríguez.
Real Decreto 2788/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a Julio Carmona Muñoz.
Real Decreto 2789/1981, de 18 de septiembre, por el que se indulta parcialmente a José María Cirera Ribera.
Resolución de 26 de octubre de 1981, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José Maria Ballesteros González, en nombre y representación de don Ramón Fuentes Montes, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Ciudad Rodrigo a inscribir determinados bienes con carácter privativo del marido, en virtud de apelación del recurrente.
Resolución de 10 de noviembre de 1981, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales señora doña María Luz Albacar Medina, en nombre de la Entidad «Puriplast Ibérica, S. A.», contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 13 de Madrid a practicar una anotación preventiva de embargo.
Real Decreto 2790/1981, de 6 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Eduardo Gómez-Acebo Rodil.
Real Decreto 2791/1981, de 6 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Miguel Iñiguez del Moral.
Real Decreto 2792/1981, de 6 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al General Subinspector Médico del Ejército don Andrés Goerlich Valencia.
Orden 111/02676/1981, de 5 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 23 de junio de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Bertolo Fernández, Sargento de Infantería.
Orden de 3 de noviembre de 1981 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 45.721.
Resolución de 5 de noviembre de 1981, de la Jefatura Provincial de Carreteras de Santa Cruz de Tenerife, por la que se fija fecha para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras del proyecto de ensanche y mejora del fime de la carretera TF-142, Icod-Buenavista. Clave: 3-TF-299. Tramo IV. Término municipal de Los Silos (Santa Cruz de Tenerife).
Resolución de 5 de noviembre de 1981, de la Jefatura Provincial de Carreteras de Santa Cruz de Tenerife, por la que se fija fecha para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras del proyecto de ensanche y mejora del firme de la carretera TF-142. Icod-Buenavista. Clave: 3-TF-299. Tramo II. Término municipal de Garachico (Santa Cruz de Tenerife).
Resolución de 5 de noviembre de 1981, de la Jefatura Provincial de Carreteras de Santa Cruz de Tenerife, por la que se fija fecha para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras del proyecto de ensanche y mejora del firme de la carretera TF-142. Icod-Buenavista. Clave: 3-TF-299. Tramo III. Término municipal de Garachico (Santa Cruz de Tenerife).
Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se pone en funcionamiento un Colegio público de Educación General Básica en la provincia de Valencia.
Orden de 23 de octubre de 1981 por la que se otorga la calificación de Centro no estatal de Enseñanzas Turísticas Especializadas a la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, Sección de Turismo, de Madrid.
Orden de 27 de octubre de 1981 por la que se declaran analogías al grupo IV «Análisis de las Formas Arquitectónicas» de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura.
Orden de 27 de octubre de 1981 por la que se declaran analogías a la plaza de «Aplicaciones de Explosivos y Grandes Voladuras (a término)», de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Minas.
Orden de 2 de noviembre de 1981 por la que se concede autorización definitiva con clasificación provisional al Centro privado de Bachillerato «Municipal», de Quirogaa (Lugo).
Orden de 5 de noviembre de 1981 por la que se autoriza al Centro privado de Formación Profesional «María Inmaculada», de Sevilla, para impartir el curso de Adaptación y Transición para mayores de catorce años.
Orden de 5 de noviembre de 1981 por la que se autoriza al Centro privado de Formación Profesional «Colegio Rural Almanzor», de Barco de Avila (Avila), la implantación del curso de Adaptación y Transición para mayores de catorce años.
Orden de 5 de noviembre de 1981 por la que se concede autorización definitiva al Centro privado de Formación Profesional «Renfe».
Corrección de errores de la Orden de 11 de junio de 1981 sobre calificación de Centros no estatales de Enseñanzas Turísticas Especializadas.
Resolución de 14 de octubre de 1981, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se anuncia una vacante de Académico de número de esta Real Academia.
Resolución de 14 de octubre de 1981, de la Real Academia Española, por la que se anuncia una vacante de Académico de número de esta Real Academia.
Resolución de 8 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Guadalajara, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 20 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Palencia, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 23 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Soria, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita.
Resolución de 27 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y declara en concreto de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 28 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y declara en concreto de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 29 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Oviedo, por la que se declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 12 de noviembre de 1981, de la Delegación Provincial de Badajoz, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos para el establecimiento de una línea eléctrica a 44/46 KV, denominada E. T. D. «Cañamero»-E. T. D. «Valdecaballeros», tramo provincia de Badajoz, a su paso por varias fincas del término municipal de Valdecaballeros.
Orden de 2 de noviembre de 1981 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 406/76, interpuesto por la «Compañía Forestal de Ingeniería e Industria, S. A.».
Orden de 2 de noviembre de 1981 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 41.291, interpuesto por don Andrés Barcia Alonso.
Orden de 26 de octubre de 1981 por la que se autoriza a la firma, «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas y la exportación de nitrocelulosa, gelatinas, explosivos.
Orden de 6 de noviembre de 1981 por la que se autoriza a la firma «Fábrica Española de Magnetos, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas y la exportación de avisadores eléctricos.
Orden de 10 de noviembre de 1981 por la que se autoriza a la firma «Desarrollo Químico Industrial, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de dimetilamina al 60 por 100 y la exportación de ziram técnico y formulado.
Orden de 10 de noviembre de 1981 por la que se autoriza a las firmas «Española de Placas de Yeso, S. A.» (EPYSA); «Uralita, S. A.» «Multiservicios, Sociedad Anónima», y «Construcciones Metálicas Ullod, de don Francisco Ullod Sánchez», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, para la importación de cartón y la exportación de placas de cartón-yeso.
Cambios oficiales del día 27 de noviembre de 1981.
Orden de 30 de octubre de 1981 por la que se resuelve el concurso para trabajos sobre la utilidad de las bases de datos como medio de difusión de la cultura, convocado por Orden ministerial de 30 de abril de 1981.
Resolución de 13 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Administración Local, por la que se clasifican como habilitadas las Secretarías de las agrupaciones que en cada provincia se constituyen, en ejecución del Real Decreto 2725/1977, de 15 de octubre.
Resolución de 16 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda la clasificación de plazas de los Cuerpos Nacionales de Administración Local de las Corporaciones Locales que se citan.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Resolución de 26 de octubre de 1981, de la Delegación Territorial del Departamento de Industria y Energía de Vizcaya, por la que se declara la utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. L-3.125.
Resolución de 23 de septiembre de 1981, del Servicio de Industria de Lérida, por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. Referencia: D.4.529 RLT.
Resolución de 23 de septiembre de 1981, del Servicio de Industria de Lérida, por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. Referencia: D.4.488 R.L.T.
Acuerdo de 29 de junio de 1981 del Consejo General Interinsular de Baleares referente a las plantillas de personal de dicho Consejo.
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Pleno. Recurso de inconstitucionalidad número 814/1981. Sentencia de 16 de noviembre de 1981.
Corrección de errores en el texto de las sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el suplemento al «Boletín Oficial del Estado» número 277, de fecha 19 de noviembre de 1981.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid