Content not available in English
Corrección de errores del Real Decreto 2384/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el nuevo texto del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Circular número 865, de 23 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, sobre asignación y rectificación de claves estadísticas.
Orden de 20 de octubre de 1981 por la que se incluyen en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los Agentes de la Propiedad Industrial que trabajan por cuenta propia y figuran adscritos al correspondiente Colegio Profesional.
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se integra a don Antonio Sevillano Fernández en la Escala Técnica del Cuerpo a extinguir de personal procedente de Organismos autónomos suprimidos.
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Justicia del Teniente Coronel honorario de Ingenieros don Lorenzo Velayos Pérez-Cardenal.
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Educación y Ciencia del Coronel honorario de Artillería, retirado, don Antonio Hernández-Pizarro Pascual.
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel de Infantería, retirado, don Jesús Caparrós Causape.
Orden de 19 de noviembre de 1981, conjunta de los Ministerios de Presidencia y Hacienda, por la que se elevan a definitivas las relaciones de los anexos de la Orden de 27 de mayo de 1981, aplicando los beneficios de la amnistía a funcionarios de la Generalidad de Cataluña.
Resolución de 10 de noviembre de 1981, de la Secretaría Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se nombra a los Médicos Forenses que se mencionan para las Forensías que se citan.
Real Decreto 2892/1981, de 3 de diciembre, por el que se nombra Presidente del Patronato de Casas de la Armada al Vicealmirante don Miguel Morgado Aguirre.
Real Decreto 2893/1981, de 5 de diciembre, por el que se dispone que el Teniente General del Ejército don Antonio Taix Planas pase a la situación de Segunda Reserva.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Antonio Castellote Atance como Subdirector general de Administración del Instituto Nacional de la Vivienda.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don José María Aniceto Romo como Subdirector general de Gestión Económica e Información del Instituto Nacional de la Vivienda.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Mario Peñalver Vega como Subdirector general de Promoción de Viviendas del Instituto Nacional de la Vivienda.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Rafael Rebollo García de la Barga como Secretario general del Instituto Nacional de la Vivienda.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Adeodato Hernández Sánchez como Secretario general de la Administración del Patrimonio Social Urbano.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Rafael Flores Martín como Subdirector general de Patrimonio de la Administración del Patrimonio Social Urbano.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Leopoldo Ridruejo Gil como Subdirector general de Obras del Instituto Nacional de Urbanización.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don José Angel Esteve Fernández-Golfín como Subdirector general del Patrimonio del Instituto Nacional de Urbanización.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don José Luis Zatarain Iglesias como Subdirector general de Planeamiento del Instituto Nacional de Urbanización.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Joaquín Fernández Crespo como Subdirector general de Gestión del Instituto Nacional de Urbanización.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se nombra a don Rafael Brull Lenza Subdirector general de Administración y Conservación del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se nombra a don Antonio Castellote Atance Secretario general del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se nombra a don Mario Peñalver Vega Subdirector general de Promoción Pública del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se nombra a don José María Aniceto Romo Subdirector general de Promoción Privada del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se nombra a don Rafael Rebollo García de la Barga Subdirector general de Estudios y Planificación del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se nombra a don Roque Manresa Mira Subdirector general de Suelo del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.
Orden de 3 de junio de 1981 por la que se adjudica, en virtud de concurso de traslado, la plaza de «Literatura española» (Facultad de Filosofía y Letras) de la Universidad de Zaragoza a la Profesora adjunta de Universidad doña María Teresa Cacho Palomar.
Orden de 31 de octubre de 1981 por la que se adjudica, en virtud de concurso de traslado, la adjuntía de «Etica y Sociología» (Facultad de Filosofía y Letras) de la Universidad de Valencia a don Manuel Jiménez Redondo, declarándose desierta la adjuntía de «Etica y Sociología» (Facultad de Filosofía y Letras) de la Universidad de Baleares.
Orden de 30 de noviembre de 1981 por la que se nombra Director del Servicio de Publicaciones del Departamento a don José María Merino Sánchez.
Resolución de 5 de octubre de 1981, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran funcionarios de carrera a los opositores aprobados en las pruebas selectivas (turno libre y turno restringido) para cubrir nueve plazas de nivel Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos en la plantilla de esta Universidad.
Resolución de 7 de octubre de 1981, del Patronato de Casas, por la que se aprueban las relaciones circunstanciadas de funcionarios de sus Escalas Técnica, de Técnicos de Grado Medio, Administrativa, Auxiliar y Subalterna.
Orden de 30 de noviembre de 1981 por la que se dispone el nombramiento de don Pedro Rodríguez Franco como Subdirector general de Sistemas Básicos de la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología.
Orden de 5 de noviembre de 1981, por la que se resuelve el concurso de traslado número 1/1981, por méritos, para provisión de vacantes en los Cuerpos Generales Técnico, Administrativo, Auxiliar y Subalterno, adscritos a la Consejería de Política Territorial e Infraestructura de la Junta de Andalucía.
Resolución de 16 de octubre de 1981, de la Subsecretaría por la que se convoca concurso de traslados número 1/1981, por méritos, para provisión de vacantes en los Cuerpos Generales Técnico, Administrativo, Auxiliar y Subalterno adscritos al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña.
Resolución de 6 de noviembre de 1981, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados número 2/1981, por méritos; para provisión de vacantes en los Cuerpos Generales Técnico, Auxiliar y Subalterno, adscritos a la Dirección General de Transportes de la Consejería de Política Territorial e Infraestructura de la Junta de Andalucía.
Orden de 24 de noviembre de 1981 por la que se eleva a definitiva la lista provisional de opositores admitidos para tomar parte en la oposición de Letrados del Cuerpo Especial Facultativo de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Orden de 25 de noviembre de 1981 por la que se hace pública la composición del Tribunal calificador de las oposiciones a Letrados del Cuerpo Especial Facultativo de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Resolución de 30 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos para la oposición libre a plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escalas masculina y femenina.
Resolución de 30 de noviembre de 1981, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en relación con la oposición de Letrados del Cuerpo Especial Facultativo de este Centro directivo.
Corrección de errores de la Orden de 2 de diciembre de 1981 por la que se convoca concurso de traslado entre Catedráticos numerarios de Bachillerato.
Resolución de 16 de octubre de 1981, de la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas (turno restringido) para cubrir cuatro plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, vacantes en la plantilla de este Organismo.
Resolución de 3 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Bioquímica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 5 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de tres plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en la disciplina del grupo XVII, «Estadística» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales).
Resolución de 5 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en la disciplina de «Botánica» (Fanerogamia) (Facultad de Ciencias).
Resolución de 6 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de tres plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en la disciplina del grupo X, «Estructuras I» (Escuela Técnica Superior de Arquitectura).
Corrección de errores de la Orden de 27 de octubre de 1981 por la que se convoca oposición en turnos libre y restringido para cubrir ocho plazas no escalafonadas de Profesores titulares de la Orquesta Nacional de España.
Resolución de 5 de noviembre de 1981, del Instituto de Estudios de Administración Local, por la que se complementa la de 7 de octubre del mismo año, subsanando la omisión de incluir el modelo oficial de solicitud para tomar parte en la oposición convocada de acceso al curso selectivo para ingreso en la segunda categoría del Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local.
Resolución de 10 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, referente al concurso de méritos convocado para cubrir una plaza de Viceinterventor.
Resolución de 11 de noviembre de 1981, de la Diputación Foral de Alava, referente a la provisión de seis plazas de Técnicos de Administración General.
Resolución de 13 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Zamora, referente a la oposición libre convocada por esta Corporación para la provisión en propiedad de una plaza de Comadrona de la Beneficencia Provincial, más las que pudieran producirse hasta la fecha de celebración de las pruebas selectivas, del subgrupo de Administración Especial.
Resolución de 14 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Burgos, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición libre y restringido convocado para cubrir, en propiedad 77 plazas de Operarios de la Beneficencia Provincial y se hace pública la designación de los miembros del Tribunal.
Resolución de 14 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de Sabadell, referente a la convocatoria de oposición libre para cubrir cuatro plazas de Técnico de Administración General.
Resolución de 16 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Zamora, referente al concurso-oposición libre convocado por esta Corporación para la provisión en propiedad de una plaza de Psicólogo del subgrupo de Administración Especial.
Resolución de 16 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de Majadahonda, referente a la oposición libre para la provisión reglamentaria en propiedad de una plaza de Administrativo de Administración General.
Resolución de 16 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de Majadahonda, por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de una plaza de Oficial Mayor.
Resolución de 16 de noviembre de 1981 del Ayuntamiento de Monóvar, por la que se transcribe lista de admitidos a la oposición para proveer la plaza de Asistente Social.
Resolución de 17 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de Moncada, por la que se transcribe lista de admitidos a la oposición para proveer en propiedad, previo examen de aptitud, cuatro plazas del subgrupo de Auxiliares de Administración General.
Resolución de 18 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Tarragona, referente al concurso libre para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Resolución de 20 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, por la que se transcribe lista de admitidos al concurso para proveer una plaza de Oficial Jefe de la Policía Municipal.
Resolución de 23 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Cáceres, referente a la oposición para cubrir en propiedad una plaza de Médico de Sala (Servicio de Pediatría y Puericultura) con destino en Plasencia.
Resolución de 23 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat, referente a la oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General.
Resolución de 23 de noviembre de 1981, del Consell Insular de Menorca, referente a la oposición convocada para la provisión de una plaza de Delineante.
Resolución de 4 de diciembre de 1981, del Centro de Estudios Constitucionales, por la que se convoca el Premio «Adolfo Posada» para trabajos sobre la Constitución Española.
Orden 111/02720/1981, de 13 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 23 de junio de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Carlos García-Mozo Rosales, Capitán de infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Corrección de errores de la Orden 120/1981, de 10 de septiembre (rectificada), por la que se señala la zona de seguridad del acuartelamiento «Capitán Sevillano», de Prado del Rey (Madrid).
Real Decreto 2894/1981, de 27 de noviembre, por el que se aprueba Convenio transaccional entre el Estado y la Compañía «Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A.», concesionaria de las líneas ferroviaria de Bilbao (San Agustín) a Las Arenas, de Las Arenas a Plencia, de Matico a La Esperanza (Bilbao), de Matico a Azabarren, de Bilbao a Lezana y de Luchana a Munguía.
Real Decreto 2895/1981, de 27 de noviembre, por el que se aprueba Convenio transaccional entre el Estado y la Compañía «Ferrocarriles Vascongados, Sociedad Anónima», concesionaria de las líneas ferroviarias de Bilbao a Durango y ramal de Ariz-Dos Caminos, Durango a Zumárraga y ramal de Malzaga-Elgóibar, Elgóibar a San Sebastián y Durango a Elorrio con ramal Apatamonasterio-Arrázola y de la línea de transporte por carretera de Azcoitia a San Sebastián.
Real Decreto 2896/1981, de 27 de noviembre, aprobando el Convenio transaccional entre el Estado y la «Compañía del Ferrocarril de Carreño Sociedad Anónima», titular de las concesiones ferroviarias de Aboño-Candás-Regueral y Regueral-Avilés.
Orden de 30 de octubre de 1981 por la que se conceden a cada una de las Empresas que al final se relacionan los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de «interés preferente».
Orden de 30 de octubre de 1981 por la que se conceden a la Empresa «Compañía Española de Petróleos, S.A.» (CEPSA), los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de «interés preferente».
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central por la que se estima el recurso interpuesto por «Inmobiliaria La Nogalera, S.A.».
Resolución de 5 de diciembre de 1981, del Servicio Nacional de Loterías, por la que se transcribe la lista oficial de las extracciones realizadas y de los números que han resultado premiados en cada una de las series de que consta el sorteo celebrado en Madrid el día 5 de diciembre de 1981.
Resolución de 5 de diciembre de 1981, del Servicio Nacional de Loterías, por la que se hace público el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar el día 12 de diciembre de 1981.
Orden de 5 de noviembre de 1981 por la que se modifica la de 4 de febrero, que declaraba equiparaciones y analogías a las plazas de «Automática (Control e Instrumentación de procesos)» y la de 27 de julio (en la parte referente a las equiparaciones y analogías de la plaza anteriormente citada).
Resolución de 29 de septiembre de 1981, de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, por la que se notifica a la Empresa «Construcciones Aguilar, S.L.», la resolución del contrato de obras de construcción de Centro de Educación Especial de 300 plazas y Residencia de 96 camas en Lérida.
Resolución de 10 de noviembre de 1981, del Instituto Nacional de Educación Especial, por la que se convocan dos cursos para la formación de Profesores especializados en Pedagogía Terapéutica en la provincia de Cádiz.
Resolución de 31 de julio de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se convocan cursos y seminarios a realizar en la Escuela de Gerencia Hospitalaria durante el curso académico 1981-1982.
Resolución de 15 de octubre de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se autoriza a la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de Guadalajara a obtener y utilizar, para injertos y trasplantes, ojos procedentes de fallecidos.
Resolución de 15 de octubre de 1981, de la Secretaria de Estado para la Sanidad, por la que se autoriza al Hospital General «Santiago Apóstol», de Vitoria, a obtener y utilizar, para injertos y trasplantes, ojos procedentes de fallecidos.
Resolución de 15 de octubre de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se autoriza a la Residencia Sanitaria «General Yagüe, de Burgos, a obtener y utilizar, para injertos y trasplantes, ojos procedentes de fallecidos.
Resolución de 15 de octubre de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se autoriza a la Residencia Sanitaria «Capitán Cortés», de Jaén, a efectuar extracción de órganos de fallecidos.
Resolución de 15 de octubre de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se autoriza al Hospital Universitario de Valladolid a efectuar extracción de órganos de fallecidos.
Resolución de 23 de octubre de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se autoriza al Hospital de la Cruz Roja «Victoria Eugenia», de Bilbao, a obtener y utilizar, para injertos y trasplantes, ojos procedentes de fallecidos.
Resolución de 23 de octubre de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se autoriza a la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social «General Sanjurjo», de Valencia, a obtener y utilizar, para injertos y trasplantes, ojos procedentes de fallecidos.
Resolución de 23 de octubre de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se autoriza al Hospital Provincial de Pontevedra a obtener y utilizar, para injertos y trasplantes, ojos procedentes de fallecidos.
Resolución de 12 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, para Transportes de Viajeros por Carretera de Badajoz.
Resolución de 30 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Castellón, por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica que se cita.
Resolución de 30 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Castellón, por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica subterránea que se cita.
Resolución de 30 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Castellón, por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica que se cita.
Resolución de 30 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Castellón, por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica que se cita.
Resolución de 30 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Castellón, por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica que se cita.
Orden de 26 de octubre de 1981 por la que se autoriza al IRYDA para la expropiación forzosa de terrenos necesarios para la ejecución de las obras de balsa y red de riego en el arroyo Grande, con abastecimiento de agua, en Malpartida de Plasencia (Cáceres). Expediente 23.895.
Orden de 5 de noviembre de 1981 por la que se considera incluida en zona de preferente localización industrial agraria a la ampliación de un centro de manipulación de agrios para convertirlo en central hortofrutícola a realizar por don Luis Fornés Seguí en Beniarbeig (Alicante) y se aprueba su proyecto.
Orden de 5 de noviembre de 1981 por la que se considera incluida en zona de preferente localización industrial agraria a la modificación de un centro de manipulación de productos hortofrutícolas a realizar por don Francisco Rodríguez Pérez en San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) y se aprueba su proyecto.
Orden de 11 de noviembre de 1981 por la que se aprueba el plan de obras y mejoras territoriales (tercera fase) correspondiente a las zonas de ordenación de explotaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Resolución de 7 de octubre de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se determina la potencia de inscripción de los tractores marca «Fendt», modelo Farmer 308 S DT Turbomatik.
Resolución de 7 de octubre de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se determina la potencia de inscripción de los tractores marca «Fendt», modelo Farmer 308 S Turbomatik.
Resolución de 7 de octubre de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se determina la potencia de inscripción de los tractores marca «Fendt», modelo Farmer 308 LS DT Turbomatik.
Resolución de 7 de octubre de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se determina la potencia de inscripción de los tractores marca «Fendt», modelo Farmer 308 LS Turbomatik.
Resolución de 9 de octubre de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se determina la potencia de inscripción de los tractores marca «U. T. B.», modelo Universal 445 SIV.
Orden de 18 de noviembre de 1981 por la que se prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Dogi, S.A.», para la importación de hilados de fibra elastómera poliuretano, de poliamida e hilo de poliéster y la exportación de tejidos o «tricot» elástico, teñidos y de telas de punto no elástico y sin cauchutar de poliéster o de poliuretano y poliéster.
Orden de 18 de noviembre de 1981 por la que se prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a «Fibranova, S. A.», para la importación de desperdicios y trapos de fibras textiles sintéticas, continuas y discontinuas, y la exportación de fibras textiles sintéticas, discontinuas; de reproceso «garnettes», de poliamida, de poliéster, acrílicas y otras.
Orden de 18 de noviembre de 1981 por la que se prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Loewe, S.A.», para la importación de diversos tipos de tejido y exportación de prendas exteriores.
Cambios que el Banco de España aplicará a las operaciones que realice por su propia cuenta durante la semana del 7 al 13 de diciembre de 1981, salvo aviso en contrario.
Resolución de 13 de noviembre de 1981 de la Dirección General de Transportes Terrestres, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz, con hijuela a Coslada (E-40/77).
Real Decreto 2897/1981, de 19 de octubre, por el que se declara monumento histórico-artístico, de carácter nacional, la iglesia parroquial de la Encarnación, en Albolote (Granada).
Real Decreto 2898/1981, de 19 de octubre, por el que se declara monumento histórico-artístico, de carácter nacional, el puente romano en Agoncillo (La Rioja).
Resolución de 23 de octubre de 1981, de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se ha acordado tener por incoado expediente de declaración de conjunto histórico-artístico a favor del puerto de Mahón (Baleares) y su entorno.
Resolución de 27 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento, de Tapia de Casariego (Oviedo), por la que se señalan fechas para el levantamiento de acta previa a la ocupación de los terrenos afectados por las obras comprendidas en el proyecto técnico de urbanización de las calles Santa Rosa y Francisco Franco.
Resolución de 4 de diciembre de 1981, del Cabildo Insular del Hierro, por la que se señalan fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las obras que se mencionan.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid