Orden de 11 de diciembre de 1981 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el Coronel de Infantería don Augusto López Perrín.
Orden de 11 de diciembre de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda del Comandante de Infantería retirado don Joaquín Almansa Covo.
Orden de 11 de diciembre de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Cultura del Coronel honorario de Infantería don José Mendizábal Landete.
Orden de 11 de diciembre de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda del Comandante de Infantería retirado don José Vázquez Martín.
Orden de 14 de diciembre de 1981 por la que consolida su situación «en Servicios Civiles» el Comandante de Artillería don Santiago Peloche Portal.
Orden de 15 de diciembre de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Capitán de Ingenieros, retirado, don José Cabrerizo Alvarez.
Resolución de 30 de octubre de 1981, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la provisión de plazas de Programadores de segunda y Perforistas-Grabadores en el Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 3268/1981, de 26 de diciembre, por el que se dispone el pase a la Reserva Activa, a petición propia, del Teniente Coronel Interventor don Ambrosio Nevares Ramírez.
Resolución de 19 de octubre de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Francisco López Ribera.
Resolución de 26 de octubre de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se rectifica la de 23 de febrero de 1981 («Boletín Oficial del Estado» número 128).
Resolución de 30 de noviembre de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 30 de noviembre de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Brigada supernumerario del Cuerpo de la Policía Nacional don Daniel Piñeiro García.
Orden de 7 de octubre de 1981 por la que se dispone el cese del Vocal de libre designación por este Ministerio en la Comisión Provincial de Urbanismo de Burgos.
Orden de 7 de octubre de 1981 por la que se dispone el nombramiento del Vocal de libre designación por este Ministerio en la Comisión Provincial de Urbanismo de Burgos.
Orden de 21 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Rafael Rodulfo Boeta como Director del Servicio de Publicaciones del Departamento.
Resolución de 16 de diciembre de 1981, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se integra en la Escala de Delineantes, de índice de proporcionalidad seis, al funcionario de carrera de este Organismo don Damián Soto Pardo.
Resolución de 17 de diciembre de 1981, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se integra en la Escala Administrativa, de índice de proporcionalidad seis, a la funcionaria de carrera de este Organismo doña Pilar Ortuño Fabado.
Resolución de 22 de diciembre de 1981, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se integra en la Escala Administrativa, de índice de proporcionalidad seis, a la funcionaria de carrera de este Organismo doña Ana María Obelart Clavo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid