Orden de 22 de diciembre de 1981 por la que se separa del servicio a la funcionaria de la Escala a extinguir de Auxiliares de AISS doña María Josefa Ferrándiz Moya.
Orden de 22 de diciembre de 1981 por la que se separa del servicio al funcionario de la Escala a extinguir de Administrativos de AISS don Jorge Funes García.
Orden de 15 de enero de 1982, por la que se acuerda el cese de don Ismael Díaz Yubero como Director de los Servicios Técnicos Ganaderos del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios por pase a otro destino.
Orden de 21 de diciembre de 1981 por la que se nombra a don Luis Delgado Sánchez-Arjona Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones en representación del Ministerio de Defensa.
Resolución de 9 de diciembre de 1981, de la Dirección General de Correos y Telecomunicaón, por la que se admite la renuncia a la condición de funcionario del Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, don Pedro José Estívez Larrabide.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid