Real Decreto 573/1982, de 18 de marzo, por el que se dispone el pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del General de División del Ejército don Bienvenido Barrios Rueda.
Real Decreto 574/1982, de 18 de marzo, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Antonio Rey Ardid.
Orden de 25 de enero de 1982 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Análisis matemático» (1.º y 2.º) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada a don Pablo Bobillo Guerrero.
Orden de 27 de enero de 1982 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Derecho administrativo» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga a don Francisco Javier Salas Hernández.
Orden de 29 de enero de 1982 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Sociología de la Educación» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona a don José María Quintana Cabanas.
Real Decreto 575/1982, de 17 de marzo, por el que se dispone el cese de don Jesús Guillermo Rodríguez Gil en el cargo de Director del Instituto Social de la Marina.
Real Decreto 576/1982, de 17 de marzo, por el que se nombra a don Miguel Angel Albaladejo Campoy para el cargo de Director del Instituto Social de la Marina.
Orden de 18 de febrero de 1982 por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea en diferentes aeropuertos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid