Resolución de 22 de marzo de 1982, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se nombra Gerente al servicio de dicho Tribunal a don Angel Regidor Sendín.
Real Decreto 622/1982, de 26 de marzo, por el que se dispone que durante la ausencia del Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Comercio se encargue del Despacho de su Departamento el Vicepresidente primero del Gobierno.
Orden de 22 de marzo de 1982 por la que se dispone el cese de don Julio Alberto García Fernández como Subdirector general de Prospectiva.
Orden de 22 de marzo de 1982 por la que se nombra a don Fernando Merry del Val y Díez de Rivera Subdirector general de Prospectiva.
Orden de 27 de febrero de 1982 por la que se dispone el cese de don Jaime Pou Díaz como Jefe del Centro de Informática Contable de la Dirección General del Tesoro, con categoría de Subdirector general.
Orden de 27 de febrero de 1982 por la que se dispone el nombramiento de don Federico Montero Hita como Jefe del Centro de Informática Contable de la Dirección General del Tesoro, con categoría de Subdirector general.
Resolución de 8 de febrero de 1982, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Corrección de errores del Real Decreto 481/1982, de 5 de marzo, por el que se dispone el cese como Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Segura de don Juan Guillamón Alvarez.
Orden de 22 de marzo de 1982 por la que se dispone el cese de don Blas Zaballos Boyero en el cargo de Delegado provincial del Departamento en Jaén.
Orden de 21 de enero de 1982 por la que se nombra a doña Concepción Fernández Vivas Profesor agregado de «Estadística matemática y Cálculo de probabilidades» (1.ª) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid.
Orden de 16 de marzo de 1982 por la que se nombra a don Lorenzo Cristóbal Ecija Subdirector general de Ordenación y Régimen Jurídico, dependiente de la Dirección General de Cooperativas.
Orden de 16 de marzo de 1982 por la que se nombra a don Juan José Lucas Jiménez Subdirector general de Fomento Cooperativo, dependiente de la Dirección General de Cooperativas.
Resolución de 15 de marzo de 1982, del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por la que se nombra funcionario público propio del Organismo a la opositora aprobada correspondiente a la convocatoria para cubrir vacantes de Auxiliar administrativo.
Resolución de 15 de marzo de 1982, del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por la que se nombra funcionario público propio del Organismo a los opositores aprobados correspondientes a la convocatoria para cubrir vacantes de Guarda.
Orden de 25 de marzo de 1982 sobre nombramiento de don Antonio Martínez López como Subdirector general de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística.
Resolución de 22 de febrero de 1982, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre, convocado para la provisión de plazas vacantes de Jefes de Departamento y Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Acuerdo de 5 de marzo de 1982, del Consejo-General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Joaquín Delgado García Juez unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de Toledo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid