Orden de 22 de enero de 1982 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Masculino y del Especial Femenino, ambos de Instituciones Penitenciarias, a los señores que se citan.
Real Decreto 818/1982, de 26 de abril, por el que se confirma como Presidente del Consejo Directivo del Servicio de Suministros Diversos de la Armada al General de División de Infantería de Marina don Carlos Arriaga de Guzmán.
Orden de 26 de abril de 1982 por la que se dispone el cese de don Ernesto Noguerol López -A01PG1711- como Subdirector general de Personal Laboral.
Orden de 26 de abril de 1982 por la que se ha resuelto nombrar a don Joaquín del Barrio Pérez -A01PG2441- para el cargo de Subdirector general de Personal Laboral.
Real Decreto 819/1982, de 17 de marzo, por el que se nombra Rector magnífico honorario de la Universidad de Palma de Mallorca a don Antonio Roig Muntaner.
Resolución de 29 de marzo de 1982, de la Junta de Energía Nuclear, por la que integra en la Escala Administrativa, de índice de proporcionalidad 6, al funcionario de carrera de este Organismo Prudencio Fernández Pérez.
Real Despacho de 26 de marzo de 1982 por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Andrés Gallardo Ros, Magistrado del Tribunal Supremo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid