Corrección de erratas de la Orden de 4 junio de 1982 por la que se otorgan los destinos que se mencionan al personal que se cita.
Real Decreto 1428/1982, de 25 de junio, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase don Román Oyarzun Iñarra.
Real Decreto 1429/1982, de 25 de junio, por el que se dispone que don Eduardo de Zulueta y Dato cese en el cargo de Embajador Observador permanente de España ante la Organización de Estados Americanos.
Real Decreto 1430/1982, de 25 de junio, por el que se dispone que don Emilio Pan de Soraluce y Olmos cese en el cargo de Embajador de España en Irlanda.
Real Decreto 1431/1982, de 25 de junio, por el que se dispone que don Manuel de Aguilar y Otermín cese en el cargo de Embajador de España en Costa Rica.
Real Decreto 1432/1982, de 25 de junio, por el que se designa Embajador Observador permanente de España ante la Organización de Estados Americanos a don Leonardo Pérez Rodrigo.
Real Decreto 1433/1982, de 25 de junio, por el que se designa Embajador de España en la República Democrática y Popular de Argelia a don Eduardo de Zulueta y Dato.
Real Decreto 1434/1982, de 25 de junio, por el que se designa Embajador de España en Costa Rica a don Gonzalo Fernández de Córdova y Moreno.
Real Decreto 1435/1982, de 25 de junio, por el que se designa Embajador de España en Irlanda a don Luis Jordana de Pozas Fuentes.
Real Decreto 1436/1982, de 25 de junio, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de Asuntos Exteriores a don Juan José Rovira y Sánchez-Herrero.
Real Decreto 1437/1982, de 28 de junio, por el que se dispone el cese en el cargo de Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar del Consejero Togado del Ejército de Tierra don José Barcina Rodríguez.
Real Decreto 1438/1982, de 28 de junio, por el que se dispone el cese en el cargo de Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar del Ministro Togado de la Armada don Justo Carrero Ramos.
Resolución de 1 de junio de 1982, de la Dirección del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se publica haber sido nombrado funcionario propio del Organismo el personal que se cita.
Resolución de 5 de junio de 1982, de la Dirección del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se publica haber sido nombrado funcionario propio del Organismo el personal que se cita.
Resolución de 5 de junio de 1982, de la Dirección del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se publica haber sido nombrado funcionario propio del Organismo el personal que se cita.
Orden de 17 de junio de 1982 por la que se otorgan nombramientos en propiedad para Secretarías de Administración Local de segunda categoría (5.ª y 6.ª clases).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid