Corrección de erratas de la Orden de 8 de junio de 1982 por la que pasa a situación de retirado el Policía de segunda del Grupo de Policía de Ifni número I, Sidi Chej uld Ahmed, número de filiación 871.
Orden de 17 de mayo de 1982 por la que se hace público el nombramiento de don Juan Sarmiento Ramos, como Letrado del Cuerpo Especial Facultativo de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Resolución de 14 de junio de 1982, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario-Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Jerez de la Frontera, Colegio Notarial de Sevilla, al Notario de dicha localidad don Manuel Águilar García.
Resolución de 15 de junio de 1982, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso anunciado para la provisión de vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos del Registro Civil.
Real Decreto 1576/1982, de 9 de julio, por el que se destina al Estado Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de Estado Mayor al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Luis Fernández Roca.
Orden de 24 de mayo de 1982 por la que se nombra Profesores de Educación General Básica a los diplomados que se indican, como procedentes de la sexta promoción del Plan experimental 1971 de ingreso directo, en cumplimiento de la Resolución de 18 de diciembre de 1981, que resuelve y estima el recurso de reposición interpuesto por los interesados.
Orden de 9 de julio de 1982 por la que se resuelve el concurso de traslado entre Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial, convocado por Orden de 2 de diciembre de 1981.
Orden de 9 de julio de 1982 por la que se resuelve el concurso de traslados entre Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial convocado por Orden de 2 de diciembre de 1981.
Corrección de erratas de la Orden de 17 de junio de 1982 por la que se otorgan nombramientos en propiedad para Secretarías de Administración Local de tercera categoría (7.ª a 12.ª clases).
Orden de 17 de julio de 1982 por la que se dispone el cese de don Julio Sierra Blanco en el cargo de Director de la Oficina de Coordinación del Programa Nacional de Ayuda a los afectados por el Síndrome Tóxico.
Orden de 17 de julio de 1982 por la que se nombra a don Julio Sierra Blanco Subdirector general de Administración del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico.
Orden de 17 de julio de 1982 por la que se nombra a doña Carmen Guerra Muñoyerro Subdirectora general de Servicios Sociales del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico.
Orden de 17 de julio de 1982 por la que se nombra a don Juan Aurelio Sánchez Tadeo Jefe del Gabinete Técnico del Coordinador general del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico.
Orden de 17 de julio de 1982 por la que se nombra a don Francisco Javier Sánchez Caro Secretario general del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico.
Resolución de 22 de junio de 1982, de la Dirección General de Planificación Sanitaria, por la que se resuelve el concurso entre Médicos del Cuerpo de Aguas Minero-medicinales, Inspectores de establecimientos balnearios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid