Orden de 27 de julio de 1982 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Administración Territorial del Coronel de Artillería don Francisco Giráldez González.
Resolución de 28 de julio de 1982, de la Dirección General de la Función Pública, sobre integración en la Escala a extinguir de Administrativos de la AISS de las funcionarías que se citan.
Real Decreto 2031/1982, de 12 de agosto, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de la Guardia Civil, al Coronel de la Guardia Civil, don Constantino Gómez González.
Real Decreto 2032/1982, de 12 de agosto, por el que se promueve al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Luis Abad Vicente, nombrándole Jefe del Organo Auxiliar de Jefatura de la Jefatura del Apoyo Logístico.
Real Decreto 2033/1982, de 17 de agosto, por el que se nombra General Jefe de la primera zona de la Guardia Civil (Madrid).
Real Decreto 2034/1982, de 21 de agosto, por el que se dispone el pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del Teniente General del Ejército don Jesús González del Yerro Martínez.
Corrección de errores de la Orden de 21 de junio de 1982 por la que se nombran Directores de los Centros que se indican a los funcionarios del Cuerpo de Profesores de EGB que se citan.
Orden de 21 de agosto de 1982, por la que se dispone el cese de don Ramón Sagarminaga Rodríguez en el cargo de Director técnico de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid