Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se dispone el cese como Delegado provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Sevilla de don Antonio Pimentel Leo.
Orden de 22 de septiembre de 1982 por la que se nombra Letrado del Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este Ministerio a don José Manuel Sieira Míguez.
Real Decreto 2457/1982, de 24 de septiembre, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don Juan Manuel de Simón Román.
Real Decreto 2458/1982, de 28 de septiembre, por el que se nombra Jefe de Artillería de la Séptima Región Militar al General de Brigada de Artillería don Lorenzo Roca Aguirre-Miramón.
Real Decreto 2459/1982, de 29 de septiembre, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don Angel Pérez Padilla.
Real Decreto 2460/1982, de 2 de octubre, por el que se dispone el pase a la situación de «Reserva activa» del General de División del Ejército don Francisco Javier Valencia Remón.
Real Decreto 2461/1982, de 2 de octubre, por el el que se dispone el pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del General de Brigada de Infantería don Rafael Delgado Gómez.
Real Decreto 2462/1982, de 2 de octubre, por el el que se dispone el pase al Grupo de Destino de Arma o Cuerpo» del General de Brigada de Infantería don Juan Recas Suárez.
Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Leonardo Oro Pitarch como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza.
Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Antonio Cadilla Zaragoza como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva.
Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se nombra Director provincial de Administración Territorial de Sevilla a don Alipio Conde Montes.
Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se nombra Director provincial de Administración Territorial de Huesca a don Ramón Laguna Alba.
Real Despacho de 3 de septiembre de 1982 por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida de don José María Salcedo Ortega, Magistrado del Tribunal Supremo.
Real Despacho de 24 de septiembre de 1982 por el que se destina a don Manuel Mateos Santamaría a la plaza de Magistrado de Trabajo número 1 de Burgos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid