Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Juan Torroba y Gómez-Acebo.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Fernando Olivié González-Pumariega.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Fernando Morán López.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José Luis Pérez Ruiz.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Mariano Baselga Mantecón.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Enrique Llovet Sánchez.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José Manuel Allendesalazar Valdés.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Luis Javier Casanova Fernández.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Máximo Cajal y López.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Luis Cuervo Fábrega.
Orden de 4 de octubre de 1982 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Jesús Carlos Riosalido Gambotti.
Resolución de 7 de septiembre de 1982, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Notario de Madrid don José Luis del Arco Alvarez, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de 17 de septiembre de 1982, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Denia, Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha localidad don Paulino Giner Fayos.
Resolución de 20 de septiembre de 1982, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Archivero de Protocolos del distrito notarial de Estella, Colegio Notarial de Pamplona, al Notario de dicha localidad don Luis María Pegenaute Garde.
Resolución de 23 de septiembre de 1982 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la jubilación voluntaria al Notario en situación de excedente don Luis López de Longoria y Cortés.
Real Decreto 2564/1982, de 13 de octubre, por el que se dispone que el General de División de Infantería de Marina don Carlos Arriaga de Guzmán cese en el cargo de Presidente del Consejo Directivo del Servicio de Suministros Diversos de la Armada.
Real Decreto 2565/1982, de 13 de octubre, por el que se nombra Jefe de la División Mecanizada «Guzmán el Bueno» número 2 al General de División del Ejército don Prudencio Pedrosa Sobral.
Real Decreto 2566/1982, de 13 de octubre, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva activa del Intendente general de la Armada don Juan A. Iglesias Cheda.
Orden 111/19010/1982, de 30 de septiembre, por la que se resuelve el concurso de méritos 1/1982 para la provisión de vacantes correspondientes al Cuerpo General Administrativo de la Administración Militar.
Resolución de 14 de septiembre de 1982, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que causa baja en la Academia General Militar como Caballero Cadete de la Policía Nacional don Germán Iglesias Cabanelas.
Orden de 6 de septiembre de 1982 sobre nombramiento de Consejeros nacionales de Educación entre los Cuerpos de Funcionarios docentes.
Orden de 20 de septiembre de 1982 por la que se nombra funcionarios de carrera de la Escala Técnica del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo a los señores que se citan.
Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se dispone el cese de don José Luis González Moure como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Enrique Rodríguez Pérez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.
Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se dispone el nombramiento de don Vicente Selma Ramos como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.
Real Decreto 2567/1982, de 24 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Luis Ducase Gutiérrez como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Hacienda.
Real Decreto 2568/1982, de 24 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don Jesús de Ramón-Laca Cotorruelo como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Hacienda.
Real Despacho de 17 de septiembre de 1982 por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida a don Luis Cabrerizo Botija, Magistrado del Tribunal Supremo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid