Orden de 11 de noviembre de 1982 por la que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal a don Manuel Visiers Aizpun.
Orden de 11 de noviembre de 1982 por la que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal a don Manuel Corredera Nadal.
Resolución de 18 de octubre de 1982, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado voluntario del Sargento ATS del Cuerpo de la Policía Nacional don Pedro López Tordesillas.
Resolución de 18 de octubre de 1982, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se rectifica la de 9 de agosto de 1982 («Boletín Oficial del Estado» número 227).
Resolución de 25 de octubre de 1982, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Orden de 26 de noviembre de 1982 por la que cesa a petición propia don Ramón Escribano Méndez como Director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Zamora.
Orden de 26 de noviembre de 1982 por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, convocado por Orden de 29 de octubre de 1982.
Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se nombra Consejeros Nacionales de Educación.
Orden de 10 de noviembre de 1982 por la que se integra en el Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica a doña María del Consuelo López Montes, Maestra de Primera Enseñanza, cursillista de 1936, que aprobó los dos ejercicios eliminatorios convocados por Decreto de 14 de marzo de 1936.
ORDEN de 22 de noviembre de 1982 por la que se rectifica la de 1 de junio que nombra Directores de Institutos de Bachillerato a los Profesores seleccionados en el concurso de méritos convocado por Orden de 11 de diciembre de 1981.
Resolución de 25 de octubre de 1982, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publica la clasificación de funcionario de carrera de dicho Organismo, en situación de excedencia voluntaria, de don Miguel A. Barón Ferrero, Ayudante de Investigación.
Resolución de 21 de septiembre de 1982, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra funcionario de carrera de dicho Organismo, en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de 30 de octubre de 1982, de la Agencia de Desarrollo Ganadero, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Licenciados Facultativos (especialidad en veterinaria) de este Organismo.
Orden de 1 de diciembre de 1982 por la que cesa como Director del Gabinete del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones don Rafael Rebollo García de la Barga.
Resolución de 8 de octubre de 1982, de la Subsecretaría de Transportes, Turismo y Comunicaciones, por la que se acepta la dimisión del cargo de Secretario de la Escuela Superior de la Marina Civil de Barcelona, que venía desempeñando el Profesor numerario de dicho Centro don Alejandro Rodríguez Torres.
Resolución de 11 de octubre de 1982, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra Auxiliar postal y de telecomunicación (Escala Clasificación y Reparto), procedente de rural, a don Jesús Pérez Martín.
Resolución de 27 de octubre de 1982, de la Subsecretaría de Transportes, Turismo y Comunicaciones, por la que se nombra para el cargo de Secretario en funciones de la Escuela Superior de la Marina Civil de Santander al Profesor adjunto contratado de dicho Centro don Segundo Jesús Olave García.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid