Orden de 10 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese de don José María de Arcos Benavente como Secretario general del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Orden de 10 de marzo de 1983 por la que se nombra a don José María de Ancos Benavente Subdirector general de Coordinación de la Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social.
Orden de 10 de marzo de 1983 por la que se nombra a don Pedro Bueno Cañete Subdirector general de Normas de la Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social.
Orden de 11 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese de don Carlos Font Blasco como Subdirector general de Planificación y Gestión en la Dirección General de Acción Social.
Orden de 11 de marzo de 1983 por la que se nombra a don José Miguel Oliva Morales Secretario general del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Resolución de 15 de febrero de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la adhesión al Convenio Colectivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el Instituto Español de Oceanografía y su personal laboral.
Resolución de 10 de marzo de 1983, del Director general del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, por la que se acuerda publicar los resultados globales de las elecciones a representantes de los trabajadores en las Empresas, realizadas en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 1982.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid