Real Decreto 719/1983, de 30 de marzo, por el que se dispone que don Raúl Morodo Leoncio cese en el cargo de Embajador de España en misión extraordinaria, agradeciéndole los servicios prestados.
Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal a don Víctor Fajarnes Pla.
Resolución de 12 de marzo de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Notario de Madrid don Juan José Zúñiga Galindo, por haber cumplido la edad reglamentaria de setenta y cinco años.
Resolución de 17 de marzo de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo a don Miguel Alberto Vaquer Escudero Registrador de la Propiedad de Almazán.
Resolución de 23 de marzo de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo a don Javier Stampa Piñeiro, Registrador de la Propiedad de Villalón de Campos.
Resolución de 23 de marzo de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo a don Pedro Avila Navarro, Registrador de la Propiedad de Haro - Santo Domingo de la Calzada.
Real Decreto 720/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Julián Martínez-Simancas García.
Real Decreto 721/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Antonio Fuertes Sintas.
Real Decreto 722/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Angel Centeno Pérez.
Real Decreto 723/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Antonio Sanz Ridruejo.
Real Decreto 724/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Luis Miranda González.
Real Decreto 725/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Pedro Méndez Mercado.
Real Decreto 726/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor don José Riera Benac.
Real Decreto 727/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Enrique Mayorga de Mendoza.
Real Decreto 728/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don Julián Pérez Villacastín.
Real Decreto 729/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don Enrique Cabeza Martínez.
Real Decreto 730/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Ingenieros al Coronel de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Carlos Gil Muñoz.
Real Decreto 731/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Caballería al Coronel de Caballería, Diplomado de Estado Mayor, don José de Tuero y de Reyna.
Real Decreto 732/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General Intendente del Ejército al Coronel de Intendencia del Ejército don Juan Cano Martínez.
Real Decreto 733/1983, de 5 de abril, por el que se asciende al empleo de General Subinspector Ingeniero de Armamento al Coronel Ingeniero de Armamento don Ismael Navarro Gayete.
Real Decreto 734/1983, de 9 de abril, por el que se dispone pase al grupo «B» el Teniente General del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Fernando de Querol Muller.
Real Decreto 735/1983, de 9 de abril, por el que se dispone pase a la situación de Reserva Activa el General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire, grupo «B», don Jaime Llosa Rodón.
Orden de 21 de marzo de 1983 por la que se adjudican los destinos, en la especialidad Inspección Auxiliar, a funcionarios del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se nombra a don Antonio Ferrando Francés Profesor agregado de «Lingüística valenciana» de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia.
Orden de 12 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don Francisco Javier Calderón y del Castillo como Subdirector general de Personal del Ministerio de Industria y Energía.
Orden de 30 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Ramón de Miguel Egea como Subdirector general de Relaciones Pesqueras Internacionles en la Zona Norte.
Orden de 30 de marzo de 1983 por la que se nombra a don Juan José Chao Touriño como Subdirector general de Relaciones Pesqueras Internacionales en la Zona Norte.
Orden de 28 de marzo de 1983 por la que se nombra a don Alfonso Cardenal Lainé Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones.
Orden de 30 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese de don José Luis Cuadrado Melero en el cargo de Jefe provincial de Comunicaciones de Segovia.
Orden de 30 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese de don Enrique José Bernárdez Cernuda en el cargo de Jefe provincial de Comunicaciones de Granada.
Orden de 11 de abril de 1983 por la que se dispone el cese como Director provincial de Cultura en Cádiz de don Luis Torres Royo.
Orden de 11 de abril de 1983 por la que se dispone el cese como Director provincial de Cultura en Jaén de Don Fernando Hermoso Poves.
Orden de 11 de abril de 1983 por la que se dispone el cese como Director provincial de Cultura en León de don José Montero Padilla.
Orden de 11 de abril de 1983 por la que se dispone el cese como Director provincial de Cultura en Murcia de don Agustín Bermúdez Aznar.
Orden de 11 de abril de 1983 por la que se dispone el cese como Director provincial de Cultura en Palencia de don Miguel Cerón Bailo.
Orden de 11 de abril de 1983 por la que se dispone el cese como Director provincial de Cultura en Las Palmas de Gran Canaria de don Gerardo Morales Martinón.
Orden de 11 de abril de 1983 por la que se dispone el cese como Director provincial de Cultura en Valencia de don Salvador Seguí Pérez.
Acuerdo de 9 de marzo de 1983, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara jubilado por incapacidad física a don Juan María Abreu Zumárraga, Juez de Ingreso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid