Real Decreto 761/1983, de 14 de abril, por el que se dispone cese como Copresidente del Comité conjunto para Asuntos Político-Militares Administrativos el General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Manuel Campuzano Rodríguez.
Real Decreto 762/1983, de 14 de abril, por el que se designa Copresidente del Comité conjunto para Asuntos Político-Militares Administrativos, creado por el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos de América, al General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Antonio Galbe Pueyo.
Orden de 7 de marzo de 1983 por la que pasan a situación de retirado los componentes de las Tropas de Policía de Africa Occidental Española (Grupos Nómadas) que se citan.
Orden de 12 de abril de 1983 por la que se resuelve concurso de traslados por méritos número 1/1983, convocado entre funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado, para cubrir plazas en la Junta de Andalucía (Servicios Centrales).
Orden de 1 de febrero de 1983 por la que se nombra a don Dionisio López de Pablo Regente-Jefe de la imprenta de este Ministerio, número de orden 28.
Orden de 1 de febrero de 1983 por la que se nombra a don Pedro Fonseca Polo Maquinista de la imprenta de este Ministerio, plaza no escalafonada, número de orden 29.
Real Decreto 763/1983, de 6 de abril, por el que se destina a la Escuela Superior del Ejército al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don David Méndez Mercado.
Real Decreto 764/1983, de 12 de abril, por el que se nombra Secretario Militar del Aire al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Luis Delgado Sánchez-Arjona.
Real Decreto 765/1983, de 14 de abril, por el que se destina al Estado Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de Estado Mayor al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, Diplomado de Estado Mayor, don Fernando Alcázar Sotoca.
Real Decreto 766/1983, de 14 de abril, por el que se nombra Jefe del Mando Aéreo Táctico y de la Segunda Región Aérea al Teniente General del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Gregorio Martín Olmedo.
Real Decreto 767/1983, de 14 de abril, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Estado Mayor General del Ejército del Aire al General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Manuel Campuzano Rodríguez.
Resolución de 1 de marzo de 1983, de la Inspección General del Servicio de Vigilancia Aduanera, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Resolución de 15 de marzo de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se anula el nombramiento de funcionaria de carrera de doña Luisa Leticia Lozano Rodríguez, por las circunstancias que se expresan.
Orden de 8 de marzo de 1983 por la que se resuelve concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes correspondientes al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Real Decreto 768/1983, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de don José María Gómez Fatou como Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Real Decreto 769/1983, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de don José Antonio Muñoz-Delgado Ortiz como Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Real Decreto 770/1983, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de don Lucio Rafael Soto como Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Real Decreto 771/1983, de 13 de abril, por el que se nombra Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a don Francisco Javier López Facal.
Real Decreto 772/1983, de 13 de abril, por el que se nombra Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a don Manuel Dabrio Bañuls.
Real Decreto 773/1983, de 13 de abril, por el que se nombra Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a don Jesús Sebastián Audina.
Real Decreto 774/1983, de 13 de abril, por el que se nombra Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a don Salvador Meca Gómez.
Orden de 8 de febrero de 1983 por la que nombra a don Jesús Montoya Martínez Profesor agregado de «Historia de las literaturas románicas (1.ª)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
Acuerdo de 7 de abril de 1983 por el que se resuelve concurso de promoción a la tercera categoría, grado de ascenso, entre Secretarios de la Administración de Justicia, de la tercera categoría, grado de ingreso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid