Real Decreto 865/1983, de 20 de abril, por el que se designan cinco Vocales de la Junta Electoral Central.
Orden de 21 de marzo de 1983 por la que se nombra Ingenieros Superiores de Radiodifusión y Televisión a quienes han superado las pruebas selectivas para ingreso en dicho Cuerpo.
Real Decreto 866/1983, de 25 de marzo, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Albacete a don Mariano Monzón de Aragón.
Real Decreto 867/1983, de 25 de marzo, por el que se promueve a la categoría de Fiscal a don Alfonso Demetrio Sánchez López, Abogado Fiscal, Grado de Ascenso.
Orden de 29 de marzo de 1983 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don José Angel Serrano Herraiz.
Real Decreto 868/1983, de 13 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, con carácter honorífico, al Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, retirado, don Enrique de Muslera González.
Real Decreto 869/1983, de 20 de abril, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del General de División del Ejército don Juan Vigón Sánchez.
Real Decreto 870/1983, de 20 de abril, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del General de Brigada de Artillería don Miguel Sanz Alonso.
Orden de 13 de enero de 1983 sobre declaración de caducidad de nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Bilbao, por jubilación por edad, del señor Oraa Sanz.
Orden de 18 de abril de 1983 por la que se dispone el cese como Delegado insular del Gobierno en La Palma de don Alfonso Henríquez Tabares.
Orden de 18 de abril de 1983 por la que se nombra Delegado insular del Gobierno en La Palma a don José Melquíades López.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se nombra Secretario general en el Gobierno Civil de Orense a don Adolfo Enrique Millán López.
Resolución de 7 de marzo de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Armada que se cita.
Resolución de 7 de marzo de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal supernumerario del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 14 de marzo de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se rectifica la de 3 de enero de 1983 («Boletín Oficial del Estado» número 25).
Orden de 6 de abril de 1983 por la que se nombra Secretario general del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial a don Manuel Cervantes Baraza.
Orden de 15 de abril de 1983 por la que se dispone cese en el cargo de Presidente del Consejo Superior el funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Minas don Alfonso Alvarez Miranda, por pase a la situación de jubilado.
Orden de 14 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don José María Coiduras Garralaga como Director provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Huesca.
Orden de 15 de abril de 1983 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Alfredo Fernández Barrios en el cargo de Director provincial de Sanidad y Consumo de Sevilla.
Orden de 15 de abril de 1983 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Fernando Turégano Valiente en el cargo de Director provincial de Sanidad y Consumo de Badajoz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid