Orden de 15 de abril de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Justicia del Coronel Honorario de Infantería retirado don Gregorio Gil Echavarri.
Orden de 18 de abril de 1983 por la que se rectifica error en la Orden de 11 de abril.
Orden de 30 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don José María Casado Pérez como Secretario general del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Orden de 30 de abril de 1983 por la que se nombra Secretario general del Centro de Investigaciones Sociológicas a don Diego Quintana de Uña.
Resolución de 15 de abril de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por al que se jubila a don Luis Cárdenas y Hernández, Registrador de la Propiedad en situación de excedencia, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Real Decreto 1070/1983, de 3 de mayo, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General de Brigada de Infantería don Enrique Jarnes Bergua.
Orden de 14 de abril de 1983 por la que se corrigen errores de la Orden de 21 de marzo que adjudica destinos en la especialidad Inspección Auxiliar a funcionarios del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública.
Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se nombra a don Felicísimo Valbuena de la Fuente Profesor agregado de «Teoría general de la Información» de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 13 de abril de 1983 por la que se rectifica la de 14 de febrero que nombró Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina de «Filología Románica» (Facultad de Filosofía y Letras).
Resolución de 24 de marzo de 1983, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se hace pública la relación de funcionarios de carrera a nivel administrativo nombrados por el Rectorado de dicho Organismo con la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Resolución de 24 de marzo de 1983, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se hace pública la relación de funcionarios de carrera a nivel auxiliar nombrados por el Rectorado de dicho Organismo con la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Orden de 29 de abril de 1983 por la que se dispone el cese como Director provincial del Departamento en Navarra de don Ignacio Astiz Larraya.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid