Resolución de 16 de junio de 1983, de la Dirección General de la Función Pública, sobre integración en la escala, a extinguir, de Telefonistas de la AISS de doña María Dutrem Escusa.
Resolución de 16 de junio de 1983, de la Dirección General de la Función Pública, sobre integración en la escala, a extinguir, de Telefonistas de la AISS de doña Julita Espinal Roca.
Resolución de 16 de junio de 1983, de la Dirección General de la Función Pública, sobre integración en la escala, a extinguir, de Telefonistas de la AISS de doña Nieves Gabarro Ricart.
Real Decreto 1846/1983, de 29 de junio, por el que se destina a la Escuela Superior del Ejército, al General de División del Ejército, don Juan García Siso.
Real Decreto 1847/1983, de 29 de junio, por el que se nombra Profesor Principal de la Escuela Superior del Ejército, al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Alberto Moratinos Bueno.
Real Decreto 1848/1983, de 30 de junio, por el que se nombra Director del Instituto de Historia y Cultura del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, al General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire, en situación de «Reserva Activa», don Abundio Cesteros García.
Real Decreto 1849/1983, de 30 de junio, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo Táctico, al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Ricardo Garrido Jiménez.
Real Decreto 1850/1983, de 30 de junio, por el que se nombra Segundo Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire al General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Andrés Santos Rodríguez.
Real Decreto 1851/1983, de 4 de julio, por el que se dispone pase a la situación de «Reserva Activa» el Intendente del Aire, don Angel Luis Pérez-Herrera Delgado.
Real Decreto 1852/1983, de 5 de julio, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa, del General de Brigada de la Guardia Civil, don Diego Daza Ramírez.
Orden de 2 de mayo de 1983 por la que se integra en el Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica a Maestros procedentes del Plan Profesional de 1931 que aprobaron los tres cursos del mismo y cursillistas de 1936 que aprobaron los dos ejercicios eliminatorios convocados por Decreto de 14 de marzo de 1936.
Orden de 16 de junio de 1983 por la que se rectifica la de 18 de abril de 1983 por la que se dispone el acoplamiento del profesorado del Instituto de Bachillerato mixto número 5, «Ofra», de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia del desdoblamiento llevado a cabo en los Institutos de Bachillerato mixto número 2, «Andrés Bello», y mixto número 4, «Poeta Viana», de dicha localidad.
Orden de 27 de junio de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Calero Rodríguez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz.
Orden de 22 de junio de 1983 por la que se dispone el cese de don José Custodio Schepp, Ingeniero Agrónomo ¿A01AG1523¿ como Director provincial del Departamento en Cádiz.
Real Despacho de 8 de junio de 1983 por el que se nombra Magistrados de Trabajo de categoría d) a los funcionarios de la Carrera Judicial que se citan.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid