Real Decreto 2494/1983, de 14 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en Bahamas a don Juan Lugo Roig, con residencia en Kingston.
Orden de 5 de septiembre de 1983 por la que se corrige error de la Orden de 4 de agosto que nombraba funcionario de carrera al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.
Orden de 5 de septiembre de 1983 por la que se rectifica la de 20 de julio que nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial, asignatura de «Lengua y Literatura catalanas», modalidad balear.
Orden de 5 de septiembre de 1983 por la que se rectifica la de 2 de mayo que nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que han superado las fases del concurso-oposición restringido, convocado por Orden de 25 de febrero de 1982.
Resolución de 29 de julio de 1983, de la Universidad Politécnica de Barcelona, por la que se nombra funcionarios de carrera a los opositores aprobados en las pruebas selectivas (turnos libre y restringido) para cubrir 15 plazas de nivel auxiliar en la plantilla de esta Universidad.
Corrección de errores de la Orden de 30 de junio de 1983 por la que se nombra en propiedad a don Antonio Crecente de Ocampo, Instructor de Tecnología Naval, especialidad «Instrucción Marinera», de la Escuela Superior de la Marina Civil de La Coruña.
Orden de 31 de agosto de 1983 por la que se dispone el cese de doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma como Subdirectora general de Fundaciones y Asociaciones Culturales.
Orden de 8 de septiembre de 1983 por la que se nombra a doña María Isabel Vázquez Alvarez Subdirectora general de Ordenación de la Dirección General de Música y Teatro.
Orden de 15 de septiembre de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Carrasco Mallén como Director provincial de Sanidad y Consumo de Ceuta.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid