Real Decreto 2532/1983, de 7 de septiembre, por el que se introducen modificaciones en la estructura arancelaria de la partida 04.04 (quesos y requesón).
Real Decreto 2533/1983, de 7 de septiembre, por el que se modifican los derechos aplicables a la subpartida 39.02.C.XIV.a.2.bb, referente a los copolímeros de etileno-propileno.
Corrección de errores de la Orden de 2 de septiembre de 1983 por la que se dispone la emisión de Deuda del Estado, interior y amortizable, formalizada en Obligaciones del Estado, por un importe de 30.000 millones de pesetas, ampliable hasta el límite fijado en el artículo 1.º, 1, del Real Decreto 2168/1983, de 4 de agosto.
Orden de 14 de septiembre de 1983 por la que cesa don Mariano Carmelo González Grimaldo como Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario de Economía.
Orden de 14 de septiembre de 1983 por la que cesa como Subdirector general de Coordinación Territorial don César Pradilla Ruiz.
Orden de 14 de septiembre de 1983 por la que cesa don José Luis Blanco Sevilla como Subdirector general de Personal.
Orden de 14 de septiembre de 1983 por la que cesa don José María Van Den Brule y Fe como Oficial Mayor.
Orden de 14 de septiembre de 1983 sobre cese de don Fernando López Ramírez como Subinspector general de los Servicios.
Orden de 14 de septiembre de 1983 sobre cese de doña Cristina Alcaide Guindo como Subdirectora general de Informática.
Orden de 14 de septiembre de 1983 sobre cese de don Vicente Saval Marín como Subdirector general de Documentación y Publicaciones.
Orden de 14 de septiembre de 1983 por la que se nombra a don José María Van Den Brule y Fe Subdirector general de Régimen Interior.
Orden de 14 de septiembre de 1983 por la que se nombra a don José Luis Blanco Sevilla Subdirector general de Servicios.
Resolución de 1 de agosto de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se nombra Director territorial de Economía y Comercio en Las Palmas de Gran Canaria a don José Luis Lamas Carril.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que cesa doña María Soledad Abad Rico como Subdirectora general de Crédito a la Exportación.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que cesa don Alvaro Bustamante de la Mora como Subdirector general de Promoción Comercial y Ferias.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se nombra Subdirector general de Tráfico de Perfeccionamiento a don Alvaro Bustamante de la Mora.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se nombra a don Vicente Saval Marín Subdirector general de Documentación e Información Comercial.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se nombra Subdirector general de Coordinación a don César Pradilla Ruiz.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se nombra Subdirectora general de Fomento Financiero de la Exportación a doña María Soledad Abad Rico.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se nombra a doña María Cristina Alcaide Guindo Subdirectora general de Informática Comercial.
Resolución de 14 de septiembre de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se nombra a don Mariano Carmelo González Grimaldo Jefe del Gabinete Técnico del Secretario general de Comercio.
Orden de 21 de junio de 1983 para ejecución de la sentencia estimatoria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1982, en recurso interpuesto contra la Orden del Ministerio de Hacienda de fecha 27 de marzo de 1981.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a los 23 ganaderos que se citan los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a «Queserías de Fuerteventura, Sociedad Anónima» C.I.F.: A-35028372 los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a la Empresa «J. Fillol, S. L.» (Número de identificación fiscal: B-03040482) los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 27 de julio de 1983 por la que se concede a las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.
Orden de 3 de agosto de 1983 sobre condiciones financieras de las operaciones de crédito a concertar por el IRYDA.
Orden de 5 de agosto de 1983 por la que se prorroga a la firma «Río Tinto Minera, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de desperdicios y desechos de cobre y cobre anódico y la exportación de cátodos de cobre.
Orden de 1 de septiembre de 1983 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Albacete en el recurso contencioso-administrativo número 143/1980.
Corrección de erratas de la Orden de 21 de marzo de 1983 por la que se conceden a cada una de las Empresas que se citan los beneficios fiscales a que se refiere el Decreto 175/1975, de 13 de febrero, sobre régimen de concierto en el sector eléctrico.
Corrección de erratas de la Orden de 3 de junio de 1983 por la que se conceden a don Matías Marrero García (documento nacional de identidad 42.621.154) los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Corrección de erratas de la Orden de 17 de junio de 1983 sobre avales aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y propuestos por la Comisión Ejecutiva del Plan de Reconversión del Sector de Aparatos Electrodomésticos de Línea Blanca.
Resolución de 24 de septiembre de 1983, del Servicio Nacional de Loterías, por la que se transcribe la lista oficial de las extracciones realizadas y de los números que han resultado premiados en cada una de las series de que consta el sorteo celebrado en Madrid el día 24 de septiembre de 1983.
Resolución de 24 de septiembre de 1983, del Servicio Nacional de Loterías, por la que se hace público el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar el día 1 de octubre de 1983.
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su propia cuenta durante la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1983, salvo aviso en contrario.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid