Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se nombra a don Fernando Maté Moreno-Monroy Consejero Técnico en el Gabinete del Ministro de la Presidencia.
Real Decreto 2622/1983, de 5 de octubre, por el que se dispone que don Mariano Baselga Mantecón cese en el cargo de Embajador de España en la República de Nicaragua.
Real Decreto 2623/1983, de 5 de octubre, por el que se dispone que don Jesús Núñez Hernández cese en el cargo de Director general de Asuntos Consulares.
Real Decreto 2624/1983, de 5 de octubre, por el que se dispone que don Federico Garayalde Emparan cese en el cargo de Director general del Servicio Exterior.
Real Decreto 2625/1983, de 5 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República de Nicaragua a don Luis Cuervo Fábrega.
Real Decreto 2626/1983, de 5 de octubre, por el que se nombra Director general de Asuntos Consulares a don Rafael Pastor Ridruejo.
Real Decreto 2627/1983, de 5 de octubre, por el que se nombra Director general del Servicio Exterior a don Jesús Núñez Hernández.
Resolución de 6 de septiembre de 1983, de la Secretaría Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se nombra a los Médicos Forenses que se citan para las Forensías que se mencionan, en virtud de concurso de traslado.
Resolución de 27 de septiembre de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Germán Delgado Jarillo, Registrador de la Propiedad de Elche número 1, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 2 de julio de 1983 por la que se asciende al empleo de Comandante del Cuerpo de la Policía Nacional al Capitán de dicho Cuerpo, en situación de segunda actividad, don Fernando Esteban Ramia.
Orden de 21 de agosto de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Demetrio Mínguez López.
Orden de 24 de agosto de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Amador García Rey.
Orden de 26 de agosto de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional a los Tenientes de dicho Cuerpo que se citan.
Orden de 28 de agosto de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Juan Ortuño Riquelme.
Orden de 28 de agosto de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo en situación de segunda actividad don Miguel Poyatos Valenzuela.
Orden de 28 de agosto de 1983 por la que se asciende al empleo de Comandante del Cuerpo de la Policía Nacional al Capitán de dicho Cuerpo don Pablo Calvo Justo.
Orden de 31 de agosto de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Antonio Martínez Fernández.
Orden de 6 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don José Gómez-Limón García-Consuegra.
Orden de 7 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Felipe Garretas Fernández.
Orden de 12 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Comandante del Cuerpo de la Policía Nacional al Capitán de dicho Cuerpo don Florencio Retortillo Domínguez.
Orden de 12 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Juan Fernández Ramos.
Orden de 14 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional a los Tenientes de dicho Cuerpo que se citan.
Orden de 15 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Francisco Gutiérrez Gutiérrez.
Orden de 20 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Comandante del Cuerpo de la Policía Nacional al Capitán de dicho Cuerpo don Francisco Carcelén López-Sosa.
Orden de 20 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Hilario Rodríguez Díaz.
Orden de 22 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don José Fernández Pérez.
Orden de 22 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Comandante del Cuerpo de la Policía Nacional al Capitán de dicho Cuerpo don José María Alvarez Astorga.
Orden de 22 de septiembre de 1983 por la que se asciende al empleo de Comandante del Cuerpo de la Policía Nacional al Capitán de dicho Cuerpo en situación de segunda actividad, don Vidal Díaz Sánchez.
Real Decreto 2628/1983, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese como Presidente de la Junta del Puerto de Cartagena de don Mariano Carles Egea.
Orden de 3 de octubre de 1983 por la que se nombra a don Roberto Polo Pradilla, Jefe de la Inspección Técnica de Sanidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid