Real Decreto 2955/1983, de 28 de noviembre, por el que se dispone el cese en el cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar del Vicealmirante don Jorge García-Parreño Kaden.
Real Decreto 2956/1983, de 29 de noviembre, por el que se dispone pase a la situación de reserva activa del General Intendente del Ejército don César Sevillano Calleja.
Real Decreto 2957/1983, de 29 de noviembre, por el que se dispone pase a la situación de reserva activa del General Subinspector Médico del Ejército don Andrés Goerlich Valencia.
Resolución de 28 de octubre de 1983, de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, por la que se nombra funcionaria de carrera de la Escala de Oficiales de Administración a la opositora que superó todos los ejercicios de la oposición de turno libre convocada por Resolución de 21 de abril de 1982.
Resolución de 31 de octubre de 1983, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra funcionario de carrera a don José Rodríguez Perera, procedente Cartero rural.
Real Despacho de 18 de noviembre de 1983 por el que se acuerda el nombramiento de los Magistrados de Trabajo que se citan.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid