Orden de 14 de noviembre de 1983 por la que se dispone la integración en las Escalas Administrativa y Auxiliar del Cuerpo, a extinguir, de Personal Procedente de Organismos Autónomos Suprimidos, a funcionarios del Canal de Isabel II.
Real Decreto 2977/1983, de 28 de noviembre, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del Vicealmirante don Jesús Díaz del Río y González Aller, continuando como Consejero militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Real Decreto 2978/1983, de 1 de diciembre, por el que se dispone que durante la ausencia del Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor se hará cargo de la presidencia accidental de la misma el General Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Real Decreto 2979/1983, de 1 de diciembre, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Juan Pablos de Vicente.
Real Decreto 2980/1983, de 23 de noviembre, por el que se nombra a don Luis Lorenzo Ibáñez Madrid Consejero representante del personal en el Consejo General del Banco de España.
Orden de 25 de noviembre de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Angel García Domínguez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Teruel.
Orden de 25 de noviembre de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Alberto Linares Ferrer como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Lugo.
Orden de 24 de noviembre de 1983 por la que se dispone el cese de don Pedro María Elejabeitia Acevedo como Director territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Canarias.
Orden de 24 de noviembre de 1983 por la que se dispone el cese de don Jesús María Peña Urmeneta como Director territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Andalucía oriental.
Orden de 24 de noviembre de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Antonio Araoz Sánchez como Director territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Canarias.
Orden de 24 de noviembre de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don José Antonio Oramas Martín-Neda como Director provincial en Santa Cruz de Tenerife.
Real Despacho de 10 de noviembre de 1983 por el que se nombra Presidente de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla a don Isaías Prados Parejo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid