Real Decreto 107/1984, de 25 de enero, por el que se dispone que don Felipe González Márquez, Presidente del Gobierno, represente al Reino de España, presidiendo la Misión Extraordinaria que asistirá a las ceremonias de transmisión de poderes de la Presidencia de la República de Venezuela.
Real Decreto 108/1984, de 25 de enero, por el que se designa Embajador Extraordinario en Misión Especial para que represente a España en los actos de Independencia del Sultanato de Brunei a don José Manuel Allendesalazar Valdés, Director general de Política Exterior para América del Norte y Pacífico.
Real Decreto 109/1984, de 26 de enero, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del Teniente General del Ejército don José Gabeiras Montero.
Orden de 20 de enero de 1984 por la que se acuerda el cese en comisión de servicios de don José María Aguilar Pinos como Jefe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda, por pase a otro destino.
Orden de 20 de enero de 1984 por la que se nombra en comisión de servicio a don Felipe Sivit Gañán Jefe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda, con categoría orgánica de Subdirector general.
Orden de 30 de noviembre de 1983 por la que se nombra a don Estanislao Luis Calabuig, Profesor agregado de «Ecología» de la Facultad de Bilogía de la Universidad de León.
Orden de 13 de enero de 1984 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a los opositores de la asignatura de «Lengua y Literatura gallegas», procedentes del concurso-oposición convocado por Orden de 30 de abril de 1981.
Real Despacho de 13 de enero de 1984 por el que se acuerda el nombramiento de los Magistrados de Trabajo que se citan.
Acuerdo de 13 de enero de 1984, de la Comisión Permanente, por el que se destina a los Secretarios de Magistratura de Trabajo que se citan.
Acuerdo de 13 de enero de 1984 por el que se nombra a don Ernesto Lecuona Delgado, Juez Unipersonal suplente del Tribunal Tutelar de Menores de Santa Cruz de Tenerife.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid