Orden de 2 de mayo de 1984 por la que se nombra a don José Ramón Barranco Sanz Director de Programa del Servicio de Programación del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 11 de mayo de 1984 por la que se designa Presidente de la Comisión de Seguimiento del Programa de Construcción de Viviendas de Protección Oficial 1984-1987.
Real Decreto 878/1984, de 9 de mayo, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Las Palmas a don Eladio Escusol Barra.
Orden 111/19009/1984, de 30 de abril, por la que se estiman los recursos de reposición interpuestos por don Emilio González Nogueira y doña Isabel Rodríguez Pérez, funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de Administración Militar, contra la Orden 111/19021/1983, de 15 de diciembre.
Orden de 24 de abril de 1984 por la que se dispone el cese de don Julio García Fernández, del Cuerpo de Economistas del Estado, como Subdirector general de Empresas y Participaciones Estatales.
Resolución de 27 de abril de 1984, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dispone el cese de don José Miracle Gómez como Subdirector general de Política Tributaria en la Dirección General de Tributos.
Resolución de 27 de abril de 1984, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se nombra a don José Miracle Gómez Subdirector general del Impuesto sobre Sociedades en la Dirección General de Tributos.
Orden de 3 de febrero de 1984 sobre integración en el Cuerpo de Catedráticos de Unversidad de Profesores agregados de Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1984, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra funcionario de carrera a don José María Cabello Toro, procedente de Cartero rural.
Corrección de erratas del Real Despacho de 27 de abril de 1984 por el que se acuerda el nombramiento de los Magistrados que se citan.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid