Orden de 14 de junio de 1984 por la que se dispone el cese de don Gonzalo Gómez Dacal como Subdirector general de Promoción Educativa y Cultural del Instituto Español de Emigración.
Orden de 14 de junio de 1984 por la que se dispone el cese de don Andrés Meseguer Ruiz como Secretario general del Instituto Español de Emigración.
Orden de 14 de junio de 1984 por la que se nombra a don Santiago Villalta Lucía Secretario general del Instituto Español de Emigración.
Orden de 22 de junio de 1984 por la que se dispone el cese de don Pedro de Eusebio Rivas como Secretario general de la Unidad Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo.
Orden de 22 de junio de 1984 por la que se nombra a don Pedro de Eusebio Rivas Secretario general del Fondo de Garantía Salarial.
Resolución de 27 de marzo de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.535 los alicates universales, 160 milímetros, marca «Palmera», referencia 609.660, fabricado y presentado por la Empresa «Palmera Industrial, S. A.», de Irún (Guipúzcoa).
Resolución de 27 de marzo de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.537 la gafa de montura tipo universal para protección contra impactos, marca «Medop», modelo 018-D1, fabricada y presentada por la Empresa «Medical Optica, S. A.» (MEDOP), de Bilbao.
Resolución de 27 de marzo de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.536 la gafa de montura tipo universal para protección contra impactos, marca «Medop», modelo 011-D1, fabricada y presentada por la Empresa «Medical Optica, S. A.» (MEDOP), de Bilbao.
Resolución de 3 de abril de 1984, de la Dirección General de Servicios por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por cooperativa del Campo de Labarces» y cinco Cooperativas más.
Resolución de 3 de abril de 1984, de la Dirección General de Servicios por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Irurtia Ugalde y otros.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid