Resolución de 18 de julio de 1984, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se adjudica un puesto de trabajo en el Ministerio de la Presidencia.
Real Decreto 1422/1984, de 18 de julio, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Lérida a don Rafael Valero Oltra.
Real Decreto 1423/1984, de 18 de julio, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Huesca a don Jesús Gómez Herrero.
Real Decreto 1424/1984, de 18 de julio, por el que se declara jubilado en la Carrera Fiscal a don José Luis Galbe Loshuertos.
Orden de 11 de julio de 1984 por la que se nombra Oficiales de la Administración de Justicia a los aspirantes que se citan.
Resolución de 9 de julio de 1984, de la Secretaría Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se nombra a don Alberto Chiner Noria Médico Forense del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona.
Real Decreto 1425/1984, de 20 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos de la Escala de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire al Coronel de dichos Cuerpo y Escala don Antonio Cuesta Menéndez de la Granda, continuando como Subdirector general de Obras e Instalaciones de la Dirección General de Infraestructura.
Real Decreto 1426/1984, de 20 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos de la Escala de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire al Coronel de dichos Cuerpo y Escala don Jesús María Salas Larrazábal pasando destinado a la Dirección General de Armamento y Material.
Real Decreto 1427/1984, de 27 de julio, por el que se dispone el pase a la situación de Segunda Reserva del General Inspector Ingeniero de Armamento don Juan Gómez Hernández.
Orden 110/00044/1984, de 20 de julio, por la que se dispone el cese como Vocal del Comité Científico Técnico de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio de don José Pensado Iglesias.
Orden 110/00046/1984, de 20 de julio, por la que se dispone el cese como Vocal del Comité Científico Técnico de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio de don Luis de Miguel González-Miranda.
Orden 110/00045/1984, de 20 de julio, por la que se nombra Vocal del Comité Científico Técnico de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio a don Manuel López Arroyo.
Orden 110/00047/1984, de 20 de julio, por la que se nombra Vocal del Comité Científico Técnico de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio a don Enrique Calero Posada.
Orden de 2 de julio de 1984 por la que se concede el empleo honorífico de Teniente al Subteniente retirado del Cuerpo de la Policía Nacional don Ernesto Sánchez Vico.
Orden de 2 de julio de 1984 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Psicodiadgnóstico» de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia a don Fernando Silva Moreno.
Orden de 2 de julio de 1984 por la que se nombra en en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Lengua y Literatura francesas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz a don Luis Gastón Elduayen.
Orden de 2 de julio de 1984 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de Badajoz de la Universidad de Extremadura a doña María del Carmen Alvarez Tinaut.
Orden de 4 de julio de 1984 por la que se nombra en virtud de concurso de traslado Catedrático de «Economía política y Hacienda Pública» de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid a don José Luis Lampreave Pérez.
Orden de 17 de julio de 1984 por la que se nombra Profesores titulares de Universidad a los señores que se citan en distintas Facultades de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 10 de julio de 1984 por la que se resuelve el concurso de traslados para el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid